K/S DIFKO HOLSTEBRO II
CVR: 26408490 K/S Stiftet 02.01.2002 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
K/S DIFKO HOLSTEBRO II
-
CVR-nummer26408490
-
Kontakt
-
TegningsregelSelskabet tegnes i alle forhold af komplementarselskabet.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at investere i fast ejendom, samt at udvikle, administrere og udleje fast ejendom.
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
Direktører Vis direktørhistorik
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
Henrik Kain
Ejerandel: 10-14.99% -
Søren Erik Hedegaard
Ejerandel: 10-14.99% -
KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO HOLSTEBRO II ApS
7400 Herning, DKEjerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Jens Ulrik Jacobsen
Ejerandel: 10-14.99% -
K/S DIFKO HOLSTEBRO II
7400 Herning, DKEjerandel: 10-14.99% -
Trygve Thykjær
Ejerandel: 20-24.99% -
Flemming Ejlersen
Ejerandel: 10-14.99% -
Benny Gerhard Nielsen
Ejerandel: 10-14.99% -
Christian Vinther Jacobsen
Ejerandel: 10-14.99% -
Kåre Kortnum Møller Christensen
Ejerandel: 10-14.99%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
- Virksomheden har ikke reelle ejere, eller har endnu ikke taget stilling til det.
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 02-01-02 til 31-12-02Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
2900 Hellerup, DK
-
-
Tidslinje
Ændrede vedtægter Se tidslinje (47)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 05.04.2024Dato: 05.04.2024Registreringsdato: 07.05.2024Bestyrelsesmedlem fratrådt Se tidslinje (47)
Bestyrelsesmedlem: Flemming EjlersenDato: 24.03.2023Registreringsdato: 24.03.2023
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?