Palle Leo Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 18. mar. 2003 (21 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Borre Vandværk I/S (Ejer) |
Største overskud: | 222' DKK BORRE BRUGSFORENING (2021) |
Største underskud: | -880' DKK BORRE BRUGSFORENING (2022) |
Største egenkapital: | 5.293' DKK BORRE BRUGSFORENING (2014) |
Største gæld: | 3.945' DKK BORRE BRUGSFORENING (2022) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos BORRE BRUGSFORENING (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Borre Vandværk I/S (20 år 1 måned) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2003 hos Borre Vandværk I/S (tidligere BORRE NYE VANDVÆRK I/S) som Ejer. Palle Leo Madsen købte en andel af virksomheden den 18. marts 2003 og havde en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Palle af: Uffe Michael Stenersen Jørgensen og Jørgen Ejner Petersen. Titlen som Ejer havde Palle i 20 år 1 måned, inden stoppet den 26. april 2023.
Virksomheden specialiserede sig indenfor vandforsyning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2023 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 26. april 2023.
Ejendomme (3)
Tidslinje (4)
-
BORRE BRUGSFORENING
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2024
Registreringsdato: 24.04.2024 -
BORRE NYE VANDVÆRK I/S (Nu: Borre Vandværk I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 26.04.2023
Registreringsdato: 26.04.2023 -
BORRE BRUGSFORENING
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.03.2016
Registreringsdato: 26.03.2016
Blå bog (fortsat)
Palle har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 6 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
26.03.2016 - 24.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
18.03.2003 - 26.04.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Palle' netværk er Niels Olsen.