Niels Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 21. nov. 1990 (33 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lindevejskiosken v/Niels Olsen (Ejer) |
Største overskud: | 222' DKK BORRE BRUGSFORENING (2021) |
Største underskud: | -880' DKK BORRE BRUGSFORENING (2022) |
Største egenkapital: | 5.293' DKK BORRE BRUGSFORENING (2014) |
Største gæld: | 3.945' DKK BORRE BRUGSFORENING (2022) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos BORRE BRUGSFORENING (2021) |
Længste aktivitet: | Uddeler hos BORRE BRUGSFORENING (14 år 4 måneder) |
Det begyndte den dag i 1990 i Lindevejskiosken v/Niels Olsen (tidligere Lindevejskiosken) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Niels Olsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Niels i 13 år, inden stoppet d. 30. november 2003.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. november 2003.
Uddeler (1)
-
BORRE BRUGSFORENING
Tilknyttet som UddelerIndtrådt: 01.06.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
House of Møn ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2019
Registreringsdato: 26.04.2019 -
House of Møn ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.04.2018
Registreringsdato: 19.04.2018 -
House of Møn ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.04.2018
Registreringsdato: 18.04.2018
Blå bog (fortsat)
Niels har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Uddeler
01.06.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.03.2017 - 18.04.2018
Bestyrelsesmedlem
19.04.2018 - 26.04.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
21.11.1990 - 30.11.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Niels Olsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i House of Møn ApS der præsenterede et overskud på 43' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i House of Møn ApS der præsenterede et underskud på 49' DKK.
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 1 måned fra 2017 til 2018 hos House of Møn ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 68' DKK (BORRE BRUGSFORENING).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 29' DKK (House of Møn ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.971' DKK (BORRE BRUGSFORENING).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 59' DKK (House of Møn ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Susanne Nøhr.