Gorm Evers
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2008 (16 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jobjunction I/S (Ejer) |
Største overskud: | 758' DKK Evers Group Holding IVS (Nu: Evers Group Holding ApS) (2017) |
Største underskud: | -16' DKK Evers Group Holding IVS (Nu: Evers Group Holding ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 755' DKK Evers Group Holding IVS (Nu: Evers Group Holding ApS) (2017) |
Største gæld: | 942' DKK GoTipster IVS (Nu: Selskab af 30.03.2016 GT IVS) (2016) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos GoTipster IVS (Nu: Selskab af 30.03.2016 GT IVS) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Direktør af TIPSTER S.M.B.A. (13 år 7 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2008 hos Jobjunction I/S (tidligere Jobjunction I/S v/ Simon Evers & Nicolai Alexander Habla) i rollen som Ejer. Gorm Evers købte en del af virksomheden d. 1. januar 2008 og fik dermed en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Gorm af: Simon Evers, Nicolai Alexander Habla og Kristian Barrett Lücke. Titlen som Ejer bestred Gorm i 9 år 5 måneder, før stoppet d. 16. juni 2017.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen arbejdsformidlingskontorer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 16. juni 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Evers Group Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (2)
-
Evers Group Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.03.2016 -
TIPSTER S.M.B.A.
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.02.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
GoTipster IVS (Nu: Selskab af 30.03.2016 GT IVS)
Fratrådt som direktørDato: 01.08.2017
Registreringsdato: 01.08.2017 -
Jobjunction I/S v/ Simon Evers & Nicolai Alexander Habla (Nu: Jobjunction I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 16.06.2017
Registreringsdato: 16.06.2017 -
Evers Group Holding IVS (Nu: Evers Group Holding ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.03.2016
Registreringsdato: 30.03.2016
Blå bog (fortsat)
Gorm har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.03.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
10.02.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
30.03.2016 - 01.08.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.01.2008 - 16.06.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
16.02.2011 - 16.02.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor Evers Group Holding IVS (Nu: Evers Group Holding ApS) kunne fremvise et overskud på 758' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Evers Group Holding IVS (Nu: Evers Group Holding ApS) kunne fremvise et underskud på 16' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Gorm' netværk er Simon Evers.