Simon Evers
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2007 (17 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jobjunction I/S (Ejer) |
Største overskud: | 758' DKK Evers Group Holding IVS (Nu: Evers Group Holding ApS) (2017) |
Største underskud: | -16' DKK Evers Group Holding IVS (Nu: Evers Group Holding ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 755' DKK Evers Group Holding IVS (Nu: Evers Group Holding ApS) (2017) |
Største gæld: | 942' DKK GoTipster IVS (Nu: Selskab af 30.03.2016 GT IVS) (2016) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos GoTipster IVS (Nu: Selskab af 30.03.2016 GT IVS) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Direktør af TIPSTER S.M.B.A. (13 år 7 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2007 hos Jobjunction I/S (tidligere Jobjunction I/S v/ Simon Evers & Nicolai Alexander Habla) i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Nicolai Alexander Habla at Simon Evers stiftede Jobjunction I/S den dag i januar 2007. Titlen som Ejer og Stifter havde Simon i 10 år 5 måneder, inden stoppet den 16. juni 2017.
Virksomheden specialiserede sig indenfor arbejdsformidlingskontorer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 16. juni 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Evers Group Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (2)
-
TIPSTER S.M.B.A.
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.02.2011 -
Evers Group Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.03.2016
Tidslinje (9)
-
GoTipster IVS (Nu: Selskab af 30.03.2016 GT IVS)
Fratrådt som direktørDato: 01.08.2017
Registreringsdato: 01.08.2017 -
Jobjunction I/S v/ Simon Evers & Nicolai Alexander Habla (Nu: Jobjunction I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 16.06.2017
Registreringsdato: 16.06.2017 -
Evers Group Holding IVS (Nu: Evers Group Holding ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.03.2016
Registreringsdato: 30.03.2016
Blå bog (fortsat)
Simon har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.03.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
10.02.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
30.03.2016 - 01.08.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2007 - 16.06.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
16.02.2011 - 16.02.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor Evers Group Holding IVS (Nu: Evers Group Holding ApS) landede et overskud på 758' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Evers Group Holding IVS (Nu: Evers Group Holding ApS) landede et underskud på 16' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Simon' netværk er Gorm Evers.