Mette Kolber Fløystrup
Erhvervsaktiv siden: | 25. feb. 2008 (16 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Fløystrup-Søeborg Børnepasning v/Mette Kolber Fløystrup (Ejer) |
Største overskud: | 619' DKK Rye 115 ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1.013' DKK Rye 115 ApS (2023) |
Største gæld: | 4.158' DKK Jamme Holding ApS (2023) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Rye 115 ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Designcafeen I/S (13 år 1 måned) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2008 i Fløystrup-Søeborg Børnepasning v/Mette Kolber Fløystrup i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Mette Kolber Fløystrup der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Mette i 3 måneder, inden stoppet d. 31. maj 2008.
Virksomheden arbejdede indenfor husholdninger med ansat medhjælp. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. maj 2008.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Designcafeen I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Jamme Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Rye 115 ApS
Via Jamme Holding ApS -
Forza ApS
Via Jamme Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Forza ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.11.2023 -
Jamme Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Forza I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 28.05.2024
Registreringsdato: 28.05.2024 -
Forza ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.11.2023
Registreringsdato: 21.11.2023 -
Rye 115 ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 21.04.2023
Registreringsdato: 21.04.2023
Blå bog (fortsat)
Mette har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
21.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
17.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
08.08.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.11.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
07.02.2023 - 28.05.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
17.12.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.03.2021 - 20.04.2023
Ejer
01.03.2021 - 21.04.2023
Reel ejer
21.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Mette Kolber Fløystrup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Jamme Holding ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 379' DKK. Gennem sit holdingselskab Jamme Holding ApS har Mette dermed også andele i Rye 115 ApS (100%) & Forza ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Mette Kolber Fløystrup, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Rye 115 ApS landede et overskud på 619' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 619' DKK (Rye 115 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.013' DKK (Rye 115 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 379' DKK (Jamme Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mette' netværk er Jacob Scharbau Søeborg.