Jacob Scharbau Søeborg
Erhvervsaktiv siden: | 15. nov. 2000 (23 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | IwantGAMES v/Jacob Scharbaú Søeborg (Ejer) |
Største overskud: | 619' DKK Rye 115 ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1.013' DKK Rye 115 ApS (2023) |
Største gæld: | 4.158' DKK Jamme Holding ApS (2023) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Rye 115 ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Designcafeen I/S (13 år 1 måned) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2000 hos IwantGAMES v/Jacob Scharbaú Søeborg (tidligere Scharbaú Soft v/Jacob Scharbaú Søeborg) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Jacob Scharbau Søeborg der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Jacob i 10 år 10 måneder, inden stoppet den 30. september 2011.
Virksomheden specialiserede sig indenfor detailhandel med computere, ydre enheder og software. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. september 2011.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Designcafeen I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Jamme Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Rye 115 ApS
Via Jamme Holding ApS -
Forza ApS
Via Jamme Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Jamme Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2020 -
Forza ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.11.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
Forza I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 28.05.2024
Registreringsdato: 28.05.2024 -
Forza ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.11.2023
Registreringsdato: 21.11.2023 -
Rye 115 ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 21.04.2023
Registreringsdato: 21.04.2023
Blå bog (fortsat)
Jacob har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
21.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
17.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
08.08.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
07.02.2023 - 28.05.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.03.2021 - 21.04.2023
Reel ejer
21.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Jacob Scharbau Søeborg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Jamme Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 379' DKK. Gennem sit holdingselskab Jamme Holding ApS har Jacob dermed også andele i Rye 115 ApS (100%) samt Forza ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jacob Scharbau Søeborg, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Rye 115 ApS landede et overskud på 619' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 619' DKK (Rye 115 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.013' DKK (Rye 115 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 379' DKK (Jamme Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jacob' netværk er Mette Kolber Fløystrup.