Niels Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1978 (46 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | AUTO-G AALBORG A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 829' DKK JYSK AUTO UDSTYR, AALBORG A/S (Nu: AUTO-G AALBORG A/S) (2013-14) |
Største underskud: | -897' DKK JYSK AUTO UDSTYR, AALBORG A/S (Nu: AUTO-G AALBORG A/S) (2022-23) |
Største egenkapital: | 3.132' DKK JYSK AUTO UDSTYR, AALBORG A/S (Nu: AUTO-G AALBORG A/S) (2017-18) |
Største gæld: | 6.550' DKK JYSK AUTO UDSTYR, AALBORG A/S (Nu: AUTO-G AALBORG A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos JYSK AUTO UDSTYR, AALBORG A/S (Nu: AUTO-G AALBORG A/S) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af AUTO-G AALBORG A/S (18 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for nu meget længe siden i AUTO-G AALBORG A/S (tidligere JYSK AUTO UDSTYR, AALBORG A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Niels Andersen i 18 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 23. august 1996.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et underskud på 897' DKK.
Direktørposter (2)
-
CNRAS HOLDING 2020 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.05.2015 -
Valmuevej 10, Kaas ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.04.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
JYSK TRAFIKSKOLE A/S (Nu: Valmuevej 10, Kaas ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.09.2021
Registreringsdato: 16.09.2021 -
CNRAS HOLDING 2020 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.05.2015
Registreringsdato: 25.05.2015 -
JYSK TRAFIKSKOLE A/S (Nu: Valmuevej 10, Kaas ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 04.04.2015
Registreringsdato: 04.04.2015
Blå bog (fortsat)
Niels har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 2 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
25.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.06.2012 - 03.04.2015
Bestyrelsesmedlem
04.04.2015 - 16.09.2021
Direktør
04.04.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2008 - 31.12.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.03.1978 - 23.08.1996
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor JYSK TRAFIKSKOLE A/S (Nu: Valmuevej 10, Kaas ApS) kunne fremvise et overskud på 448' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor JYSK TRAFIKSKOLE A/S (Nu: Valmuevej 10, Kaas ApS) kunne fremvise et underskud på 843' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 897' DKK (JYSK AUTO UDSTYR, AALBORG A/S (Nu: AUTO-G AALBORG A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 2.040' DKK (JYSK AUTO UDSTYR, AALBORG A/S (Nu: AUTO-G AALBORG A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 371' DKK (JYSK TRAFIKSKOLE A/S (Nu: Valmuevej 10, Kaas ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Claus Beck Rasmussen.