Claus Beck Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2000 (23 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jysk Trafikskole v/Claus Beck Rasmussen (Ejer) |
Største overskud: | 448' DKK JYSK TRAFIKSKOLE A/S (Nu: Valmuevej 10, Kaas ApS) (2019) |
Største underskud: | -843' DKK JYSK TRAFIKSKOLE A/S (Nu: Valmuevej 10, Kaas ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 2.279' DKK CNRAS HOLDING 2020 ApS (2020) |
Største gæld: | 2.140' DKK JYSK TRAFIKSKOLE A/S (Nu: Valmuevej 10, Kaas ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos JYSK TRAFIKSKOLE A/S (Nu: Valmuevej 10, Kaas ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jysk Trafikskole v/Claus Beck Rasmussen (11 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2000 ved Jysk Trafikskole v/Claus Beck Rasmussen (tidligere Køreskolen v/Claus Beck Rasmussen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Claus Beck Rasmussen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Claus i 11 år 8 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2012.
Virksomheden opererede indenfor branchen køreskoler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CNRAS HOLDING 2020 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Valmuevej 10, Kaas ApS
Via CNRAS HOLDING 2020 ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
JYSK TRAFIKSKOLE A/S (Nu: Valmuevej 10, Kaas ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.09.2021
Registreringsdato: 16.09.2021 -
JYSK TRAFIKSKOLE A/S (Nu: Valmuevej 10, Kaas ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.09.2015
Registreringsdato: 21.09.2015 -
CNRAS HOLDING 2020 ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.05.2015
Registreringsdato: 25.05.2015
Blå bog (fortsat)
Claus har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
05.06.2012 - 04.04.2015
Bestyrelsesmedlem
05.06.2012 - 04.04.2015
Reel ejer
12.11.2013 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
21.09.2015 - 16.09.2021
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
12.11.2013 - 25.05.2015
Ejer
12.11.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2008 - 31.12.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.10.2000 - 30.06.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.11.2000 - 31.12.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Claus Beck Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CNRAS HOLDING 2020 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 940' DKK. Igennem sit holdingselskab CNRAS HOLDING 2020 ApS har Claus dermed også ejerandele i Valmuevej 10, Kaas ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Claus Beck Rasmussen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor CNRAS HOLDING 2020 ApS fremviste et overskud på 234' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor CNRAS HOLDING 2020 ApS fremviste et underskud på 663' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 173' DKK (CNRAS HOLDING 2020 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 940' DKK (CNRAS HOLDING 2020 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 371' DKK (JYSK TRAFIKSKOLE A/S (Nu: Valmuevej 10, Kaas ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Niels Andersen.