Jesper Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2007 (16 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Taxi-vognmand v/ Jesper Madsen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Taxi-vognmand v/ Jesper Madsen (16 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2007 i Taxi-vognmand v/ Jesper Madsen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Jesper Madsen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Jesper nu besiddet i 16 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen taxikørsel.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Taxi-vognmand v/ Jesper Madsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
ODENSE TAXI A.M.B.A.
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 13.06.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
ODENSE TAXI A.M.B.A. (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.06.2016
Registreringsdato: 13.06.2016 -
ODENSE TAXI A.M.B.A. (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.04.2015
Registreringsdato: 28.04.2015 -
ODENSE TAXI A.M.B.A. (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.12.2010
Registreringsdato: 15.12.2010
Blå bog (fortsat)
Jesper har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
15.12.2010 - 28.04.2015
Bestyrelsesmedlem
13.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jesper har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 3 måneder fra 2016 til i dag hos ODENSE TAXI A.M.B.A..
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Kenny Petersen.