Kenny Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 2. dec. 1985 (38 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | KENNY PETERSEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af KENNY PETERSEN (38 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1985 ved KENNY PETERSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Kenny Petersen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Kenny nu besiddet i 38 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen taxikørsel.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KENNY PETERSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
ODENSE TAXI A.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.04.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
ODENSE TAXI A.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.04.2019
Registreringsdato: 29.04.2019 -
ODENSE TAXI A.M.B.A. (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.12.2010
Registreringsdato: 15.12.2010 -
ODENSE TAXI A.M.B.A. (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.04.2010
Registreringsdato: 28.04.2010
Blå bog (fortsat)
Kenny har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
02.12.1985 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
25.04.2001 - 24.04.2002
Bestyrelsesmedlem
28.04.2010 - 15.12.2010
Bestyrelsesmedlem
29.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kenny har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 5 måneder fra 2019 til i dag hos ODENSE TAXI A.M.B.A..
En af de forbindelser som går igen i Kenny' netværk er Johnny Pedersen.