Emil Alenius Boserup
Erhvervsaktiv siden: | 31. okt. 2007 (16 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | IGLO I/S v/Rune Ø. Buhl og Emil A. Boserup (Ejer) |
Største overskud: | 63' DKK Mumbo Jumbo ApS (Nu: Torsdag Eftermiddag ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -90' DKK Luonnotar ApS (2022) |
Største egenkapital: | 89' DKK Mumbo Jumbo ApS (Nu: Torsdag Eftermiddag ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 177' DKK Luonnotar ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Phaenomena (10 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2007 ved IGLO I/S v/Rune Ø. Buhl og Emil A. Boserup i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Rune Østergaard Buhl at Emil Alenius Boserup stiftede IGLO I/S v/Rune Ø. Buhl og Emil A. Boserup den dag i oktober 2007. Rollen som Ejer og Stifter havde Emil i 7 måneder, før fratrædelsen den 14. juni 2008.
Virksomheden opererede indenfor branchen efterbehandling af tekstiler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 14. juni 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Pleione ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Pleiades ApS
Via Pleione ApS
Direktørposter (2)
-
Pleiades ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.01.2024 -
Pleione ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.01.2024
Tidslinje (13)
-
Pleiades ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.01.2024
Registreringsdato: 11.01.2024 -
Pleione ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.01.2024
Registreringsdato: 10.01.2024 -
Pleione ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.01.2024
Registreringsdato: 10.01.2024
Blå bog (fortsat)
Emil har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
11.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Stifter, Ejer og Direktør
10.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
19.10.2020 - 22.09.2023
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
19.10.2020 - 22.09.2023
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.01.2013 - 14.09.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Emil Alenius Boserup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Pleione ApS (ejer lige nu 100%). Gennem sit holdingselskab Pleione ApS har Emil dermed også andele i Pleiades ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Emil Alenius Boserup, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Mumbo Jumbo ApS (Nu: Torsdag Eftermiddag ApS) landede et overskud på 63' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Luonnotar ApS landede et underskud på 90' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Emil' netværk er Niels Ivan Boserup.