Niels Ivan Boserup
Erhvervsaktiv siden: | 26. sep. 1989 (35 år) |
Karrieren startede hos: | MUSEUM TUSCULANUMS FORLAG (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 442' DKK MUSEUM TUSCULANUMS FORLAG (2014-15) |
Største underskud: | -2.069' DKK MUSEUM TUSCULANUMS FORLAG (2018-19) |
Største egenkapital: | 3.566' DKK MUSEUM TUSCULANUMS FORLAG (2015-16) |
Største gæld: | 3.082' DKK MUSEUM TUSCULANUMS FORLAG (2014-15) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos MUSEUM TUSCULANUMS FORLAG (2017-18) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MUSEUM TUSCULANUMS FORLAG (20 år 1 måned) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1989 i MUSEUM TUSCULANUMS FORLAG som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Niels Ivan Boserup i 20 år 1 måned, inden stoppet d. 18. november 2009.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen udgivelse af bøger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et underskud på 56' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Philologica ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Pleiades ApS
Via Philologica ApS
Direktørposter (2)
-
Pleiades ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.01.2024 -
Philologica ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.01.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
MUSEUM TUSCULANUMS FORLAG
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
Pleiades ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.01.2024
Registreringsdato: 11.01.2024 -
Philologica ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.01.2024
Registreringsdato: 10.01.2024 -
Philologica ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.01.2024
Registreringsdato: 10.01.2024
Blå bog (fortsat)
Niels har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
11.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Stifter, Ejer og Direktør
10.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
26.09.1989 - 18.11.2009
Bestyrelsesmedlem
18.11.2019 - 31.12.2021
Bestyrelsesmedlem
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Niels Ivan Boserup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Philologica ApS (100% ejerskab). Igennem sit holdingselskab Philologica ApS har Niels dermed også ejerandele i Pleiades ApS (33.34-49.99%).
Se også koncerndiagram for Niels Ivan Boserup, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Emil Alenius Boserup.