Helle Jo Kibsgaard
Erhvervsaktiv siden: | 26. jun. 2000 (24 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | APARTE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.991' DKK DELUCA FILM A/S (Nu: Datoselskabet DF af oktober 2023 A/S) (2021) |
Største underskud: | -1.254' DKK DELUCA FILM A/S (Nu: Datoselskabet DF af oktober 2023 A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 4.151' DKK DELUCA FILM A/S (Nu: Datoselskabet DF af oktober 2023 A/S) (2021) |
Største gæld: | 32.078' DKK DELUCA FILM A/S (Nu: Datoselskabet DF af oktober 2023 A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 45 årsværk hos DELUCA FILM A/S (Nu: Datoselskabet DF af oktober 2023 A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Bladbjerg Kibsgaard I/S - GoHuman (14 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2000 i APARTE A/S som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Helle Jo Kibsgaard i 1 år 10 måneder, inden stoppet d. 30. april 2002.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor reklamebureauer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 13. juni 2013.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Bladbjerg Kibsgaard I/S - GoHuman
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
GoHuman Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
GoHuman ApS
Via GoHuman Holding ApS
Direktørposter (2)
-
GoHuman ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.06.2024 -
GoHuman Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.07.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
GoHuman ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 18.07.2024
Registreringsdato: 18.07.2024 -
GoHuman Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.07.2024
Registreringsdato: 18.07.2024 -
GoHuman Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.07.2024
Registreringsdato: 18.07.2024
Blå bog (fortsat)
Helle har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
18.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.10.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
20.06.2024 - 18.07.2024
Reel ejer og Direktør
20.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Ejer
01.08.2007 - 31.12.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
16.04.2004 - 01.02.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Helle Jo Kibsgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn GoHuman Holding ApS (50% ejerskab). Igennem sit holdingselskab GoHuman Holding ApS har Helle dermed også ejerandele i GoHuman ApS (90-99.99%).
Du kan se koncerndiagram for Helle Jo Kibsgaard, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
En af de forbindelser som går igen i Helle' netværk er Lisbet Bladbjerg.