Lisbet Bladbjerg
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2000 (23 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Peak State v/Lisbet Bladbjerg (Ejer) |
Største overskud: | 1.412' DKK FONDEN MARSELISBORG LYSTBÅDEHAVN (2022) |
Største underskud: | -2.747' DKK FONDEN MARSELISBORG LYSTBÅDEHAVN (2021) |
Største egenkapital: | 8.750' DKK FONDEN MARSELISBORG LYSTBÅDEHAVN (2020) |
Største gæld: | 4.273' DKK FONDEN MARSELISBORG LYSTBÅDEHAVN (2019) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos FONDEN MARSELISBORG LYSTBÅDEHAVN (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Peak State v/Lisbet Bladbjerg (17 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2000 i Peak State v/Lisbet Bladbjerg (tidligere Opportunity v/Lisbet Bladbjerg) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Lisbet Bladbjerg der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Lisbet i 17 år 3 måneder, inden stoppet d. 31. december 2017.
Virksomheden arbejdede indenfor anden undervisning i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2017.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Bladbjerg Kibsgaard I/S - GoHuman
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
GoHuman Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
GoHuman ApS
Via GoHuman Holding ApS
Direktørposter (2)
-
GoHuman ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.06.2024 -
GoHuman Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.07.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
FONDEN MARSELISBORG LYSTBÅDEHAVN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.03.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
GoHuman ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 18.07.2024
Registreringsdato: 18.07.2024 -
GoHuman Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.07.2024
Registreringsdato: 18.07.2024 -
GoHuman Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.07.2024
Registreringsdato: 18.07.2024
Blå bog (fortsat)
Lisbet har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
18.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
30.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.10.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
20.06.2024 - 18.07.2024
Reel ejer og Direktør
20.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Stifter og Ejer
01.10.2000 - 31.12.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Lisbet Bladbjerg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn GoHuman Holding ApS (50% ejerskab). Igennem sit holdingselskab GoHuman Holding ApS har Lisbet dermed også ejerandele i GoHuman ApS (90-99.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Lisbet Bladbjerg, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
En af de forbindelser som går igen i Lisbet' netværk er Thomas Ditlev Fog.