Brian Tandrup Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 8. apr. 2005 (19 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | I/S Vejle III (Ejer) |
Største overskud: | 3.333' DKK FUGLEBAKKEN 5 RANDERS ApS (2020) |
Største underskud: | -984' DKK TS TØMRER- OG EJENDOMSSERVICE ApS (2021) |
Største egenkapital: | 4.059' DKK FUGLEBAKKEN 5 RANDERS ApS (2023) |
Største gæld: | 6.713' DKK Langå 15-19 ApS (2020) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos TS TØMRER- OG EJENDOMSSERVICE ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af I/S Vejle III (16 år) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2005 hos I/S Vejle III med titlen som Ejer. Brian Tandrup Nielsen købte en part af virksomheden d. 8. april 2005 og havde dermed en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Brian af: Saied Zoghi, Henrik Bjerggaard Andersen, MENSCH & PARTNERE ApS og 4 andre personer. Titlen som Ejer bestred Brian i 16 år, før stoppet d. 6. maj 2021.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen anden udlejning af boliger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 6. maj 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
B TANDRUP HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
FUGLEBAKKEN 5 RANDERS ApS
Via B TANDRUP HOLDING ApS -
TS TØMRER- OG EJENDOMSSERVICE ApS
Via B TANDRUP HOLDING ApS -
Langå 15-19 ApS
Via B TANDRUP HOLDING ApS -
Kroen ApS
Via B TANDRUP HOLDING ApS -
TS-Group ApS
Via B TANDRUP HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
B TANDRUP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2012 -
TS-Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.01.2023
Tidslinje (9)
-
TS-Group ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.01.2023
Registreringsdato: 25.01.2023 -
TS-Group ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.01.2023
Registreringsdato: 25.01.2023 -
I/S Vejle III (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 06.05.2021
Registreringsdato: 06.05.2021
Blå bog (fortsat)
Brian har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Reel ejer
21.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Stifter, Ejer og Direktør
31.08.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
31.08.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
26.06.2020 - 25.01.2023
Reel ejer
31.10.2022 - Stadig aktiv
Direktør
25.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor B TANDRUP HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.567' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor B TANDRUP HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 197' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 283' DKK (FUGLEBAKKEN 5 RANDERS ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 127' DKK (TS TØMRER- OG EJENDOMSSERVICE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.059' DKK (FUGLEBAKKEN 5 RANDERS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -147' DKK (TS TØMRER- OG EJENDOMSSERVICE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Brian' netværk er Anders Nørgaard Sinkbæk.