Anders Nørgaard Sinkbæk
Erhvervsaktiv siden: | 15. aug. 2001 (23 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | SINKBÆK HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 3.466' DKK SINKBÆK HOLDING ApS (2020) |
Største underskud: | -984' DKK TS TØMRER- OG EJENDOMSSERVICE ApS (2021) |
Største egenkapital: | 11.742' DKK SINKBÆK HOLDING ApS (2022) |
Største gæld: | 6.713' DKK Langå 15-19 ApS (2020) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos TS TØMRER- OG EJENDOMSSERVICE ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af I/S Vejle III (16 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2001 hos SINKBÆK HOLDING ApS i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Anders Nørgaard Sinkbæk og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Anders nu besiddet i 9 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen investeringsselskaber. Her mere end 9 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 42' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SINKBÆK HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
SINKBÆK EJENDOMME ANPARTSSELSKAB
Via SINKBÆK HOLDING ApS -
ABS MULTISERVICE ApS
Via SINKBÆK HOLDING ApS -
FUGLEBAKKEN 5 RANDERS ApS
Via SINKBÆK HOLDING ApS -
TS TØMRER- OG EJENDOMSSERVICE ApS
Via SINKBÆK HOLDING ApS -
Langå 15-19 ApS
Via SINKBÆK HOLDING ApS -
Kroen ApS
Via SINKBÆK HOLDING ApS -
TS-Group ApS
Via SINKBÆK HOLDING ApS
Direktørposter (8)
-
TS TØMRER- OG EJENDOMSSERVICE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.05.2013 -
SINKBÆK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.08.2011 -
ABS MULTISERVICE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.03.2011 -
TS-Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2020 -
FUGLEBAKKEN 5 RANDERS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2012 -
Kroen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.04.2018 -
Langå 15-19 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.02.2017 -
SINKBÆK EJENDOMME ANPARTSSELSKAB
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.11.2010
Ejendomme (2)
Tidslinje (23)
-
KRISTRUPVEJ 10 RANDERS ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.09.2021
Registreringsdato: 01.09.2021 -
I/S Vejle III (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 06.05.2021
Registreringsdato: 06.05.2021 -
TS-Group ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.06.2020
Registreringsdato: 26.06.2020
Blå bog (fortsat)
Anders har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
30.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Reel ejer og Direktør
21.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Direktør og Reel ejer
27.06.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Direktør
29.03.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.08.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
26.11.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.08.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor SINKBÆK HOLDING ApS landede et overskud på 3.466' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor TS TØMRER- OG EJENDOMSSERVICE ApS landede et underskud på 984' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 741' DKK (KRISTRUPVEJ 10 RANDERS ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 129' DKK (ABS MULTISERVICE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.600' DKK (SINKBÆK HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -147' DKK (TS TØMRER- OG EJENDOMSSERVICE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Brian Tandrup Nielsen.