Lars Vogh
Erhvervsaktiv siden: | 27. sep. 2004 (20 år) |
Karrieren startede hos: | MADMEDOMTANKE ApS (Stifter) |
Største overskud: | 3.953' DKK MADMEDOMTANKE ApS (2021-22) |
Største underskud: | -987' DKK MADMEDOMTANKE ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 5.121' DKK MADMEDOMTANKE ApS (2021-22) |
Største gæld: | 2.071' DKK MADMEDOMTANKE ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos MADMEDOMTANKE ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lars M.M. v/Lars Vogh (11 år 9 måneder) |
Det hele startede i 2004 ved MADMEDOMTANKE ApS i rollen som Stifter og Ejer. Denne rolle bestred Lars Vogh i 16 år 5 måneder, før stoppet den 1. marts 2021.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor event catering. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 2.444' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Larsmedomtanke ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MADMEDOMTANKE ApS
Via Larsmedomtanke ApS
Direktørposter (1)
-
Larsmedomtanke ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.12.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Lars M.M. v/Lars Vogh (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 16.04.2018
Registreringsdato: 16.04.2018 -
MADMEDOMTANKE ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 27.12.2017
Registreringsdato: 27.12.2017 -
Larsmedomtanke ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.12.2017
Registreringsdato: 27.12.2017
Blå bog (fortsat)
Lars har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
27.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
13.11.2015 - 01.03.2021
Reel ejer
02.03.2021 - 12.05.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter og Reel ejer
06.10.2014 - 30.03.2016
Ejer
06.10.2014 - 27.12.2017
Reel ejer
31.03.2016 - 01.03.2021
Reel ejer
02.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.07.2006 - 16.04.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Lars Vogh er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Larsmedomtanke ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 4.469' DKK. Gennem holdingselskabet Larsmedomtanke ApS har Lars derfor også andele i MADMEDOMTANKE ApS (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Lars Vogh, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor MADMEDOMTANKE ApS kunne fremvise et overskud på 2.518' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Larsmedomtanke ApS kunne fremvise et underskud på 178' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 2.444' DKK (MADMEDOMTANKE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 4.989' DKK (MADMEDOMTANKE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 4.469' DKK (Larsmedomtanke ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Karen Thor Søndergaard.