Karen Thor Søndergaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2000 (24 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Mont Blanc Tours I/S (Ejer) |
Største overskud: | 3.953' DKK MADMEDOMTANKE ApS (2021-22) |
Største underskud: | -987' DKK MADMEDOMTANKE ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 5.121' DKK MADMEDOMTANKE ApS (2021-22) |
Største gæld: | 4.250' DKK ApS KBUS 17 NR. 5143 (Nu: FESTMEDOMTANKE ApS) (2022-23) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos MADMEDOMTANKE ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af MADMEDOMTANKE ApS (20 år) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2000 hos Mont Blanc Tours I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Annegrete Nørager Christiansen at Karen Thor Søndergaard stiftede Mont Blanc Tours I/S den dag i september 2000. Titlen som Ejer og Stifter bestred Karen i 1 år 9 måneder, før stoppet d. 1. juli 2002.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 1. juli 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FESTMEDOMTANKE ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
MADMEDOMTANKE ApS
Via FESTMEDOMTANKE ApS -
husmedomtanke ApS
Via FESTMEDOMTANKE ApS
Direktørposter (3)
-
FESTMEDOMTANKE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.08.2006 -
MADMEDOMTANKE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.09.2004 -
husmedomtanke ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.06.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
husmedomtanke ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.06.2023
Registreringsdato: 19.06.2023 -
Catering med omtanke ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.05.2023
Registreringsdato: 12.05.2023 -
Catering med omtanke ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.09.2017
Registreringsdato: 18.09.2017
Blå bog (fortsat)
Karen har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
19.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
04.07.2006 - Stadig aktiv
Direktør
14.08.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
13.11.2015 - 29.08.2017
Reel ejer
13.11.2015 - 01.03.2021
Direktør
18.09.2017 - 12.05.2023
Reel ejer
02.03.2021 - 12.05.2023
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
27.09.2004 - 01.03.2021
Direktør
27.09.2004 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.09.2000 - 01.07.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor MADMEDOMTANKE ApS kunne fremvise et overskud på 3.953' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor MADMEDOMTANKE ApS kunne fremvise et underskud på 987' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 2.444' DKK (MADMEDOMTANKE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 4.989' DKK (MADMEDOMTANKE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 4.946' DKK (ApS KBUS 17 NR. 5143 (Nu: FESTMEDOMTANKE ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Karen' netværk er Lars Vogh.