Peter Jonasson Barreth
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2006 (17 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | 12-Legs I/S v/Outey Phoumipol Mea v/Peter Barreth Nielsen (Ejer) |
Største overskud: | 2.007' DKK Danish Design Supply IVS (Nu: Danish Design Supply ApS) (2023) |
Største underskud: | -291' DKK VERSUS ApS (Nu: Ravnholt Fuglsang ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 4.357' DKK Danish Design Supply IVS (Nu: Danish Design Supply ApS) (2023) |
Største gæld: | 1.980' DKK Danish Design Supply IVS (Nu: Danish Design Supply ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos Danish Design Supply IVS (Nu: Danish Design Supply ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af 12-Legs I/S v/Outey Phoumipol Mea v/Peter Barreth Nielsen (10 år 7 måneder) |
Det hele startede i 2006 ved 12-Legs I/S v/Outey Phoumipol Mea v/Peter Barreth Nielsen i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Outey Phoumipol Mea at Peter Jonasson Barreth stiftede 12-Legs I/S v/Outey Phoumipol Mea v/Peter Barreth Nielsen den dag i november 2006. Rollen som Ejer og Stifter bestred Peter i 10 år 7 måneder, før stoppet den 30. juni 2017.
Virksomheden opererede indenfor møbelforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Barreth Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Danish Design Supply ApS
Via Barreth Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Danish Design Supply ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.02.2023 -
Barreth Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.01.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
Danish Design Supply ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.02.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (24)
-
Danish Design Supply ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.02.2023
Registreringsdato: 22.02.2023 -
Danish Design Supply ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.02.2023
Registreringsdato: 22.02.2023 -
Danish Design Supply ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.02.2023
Registreringsdato: 21.02.2023
Blå bog (fortsat)
Peter har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.08.2015 - 13.03.2017
Reel ejer
01.08.2015 - Stadig aktiv
Direktør
13.03.2017 - 22.06.2018
Bestyrelsesmedlem
22.06.2018 - 21.02.2023
Bestyrelsesmedlem og Direktør
22.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35% -
Reel ejer
08.10.2020 - 14.11.2022
Ejerandel: 35% -
Bestyrelsesmedlem
15.12.2015 - 28.06.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
24.01.2011 - 04.06.2018
Ejerandel: 31,05% -
Direktør
26.05.2015 - 14.01.2017
Direktør
30.01.2017 - 28.08.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Danish Design Supply IVS (Nu: Danish Design Supply ApS) kunne fremvise et overskud på 2.007' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor Danish Design Supply IVS (Nu: Danish Design Supply ApS) kunne fremvise et underskud på 256' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.007' DKK (Danish Design Supply IVS (Nu: Danish Design Supply ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 21' DKK (VERSUS ApS (Nu: Ravnholt Fuglsang ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.357' DKK (Danish Design Supply IVS (Nu: Danish Design Supply ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 9' DKK (VERSUS ApS (Nu: Ravnholt Fuglsang ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Henrik Lerche.