Henrik Lerche
Erhvervsaktiv siden: | 28. mar. 2003 (21 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | ENGELL MØBLER A/S (Direktør) |
Største overskud: | 2.007' DKK Danish Design Supply IVS (Nu: Danish Design Supply ApS) (2023) |
Største underskud: | -291' DKK VERSUS ApS (Nu: Ravnholt Fuglsang ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 4.357' DKK Danish Design Supply IVS (Nu: Danish Design Supply ApS) (2023) |
Største gæld: | 1.980' DKK Danish Design Supply IVS (Nu: Danish Design Supply ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos Danish Design Supply IVS (Nu: Danish Design Supply ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lerche Holding af 2015 ApS (9 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2003 ved ENGELL MØBLER A/S i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Henrik Lerche i 8 år 4 måneder, før stoppet den 22. august 2011.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor fremstilling af andre møbler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 22. august 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lerche Holding af 2015 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Danish Design Supply ApS
Via Lerche Holding af 2015 ApS
Direktørposter (1)
-
Lerche Holding af 2015 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
Danish Design Supply ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.06.2018
Tidslinje (31)
-
Danish Design Supply IVS (Nu: Danish Design Supply ApS)
Fratrådt som direktørDato: 22.02.2023
Registreringsdato: 22.02.2023 -
Calma ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.11.2022
Registreringsdato: 14.11.2022 -
Lerche Holding af 2015 IVS (Nu: Lerche Holding af 2015 ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.09.2021
Registreringsdato: 16.09.2021
Blå bog (fortsat)
Henrik har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.08.2015 - 22.02.2023
Reel ejer
01.08.2015 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
12.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35% -
Direktør og Reel ejer
08.10.2020 - 14.11.2022
Ejerandel: 35% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
01.08.2015 - 16.09.2021
Ejer og Direktør
01.08.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
15.12.2015 - 28.06.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
24.01.2011 - 17.04.2013
Bestyrelsesmedlem
24.01.2011 - 17.04.2013
Reel ejer
01.09.2015 - 04.06.2018
Direktør og Bestyrelsesmedlem
18.08.2016 - 04.06.2018
Ejerandel: 31,05%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Danish Design Supply IVS (Nu: Danish Design Supply ApS) kunne fremvise et overskud på 2.007' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor Danish Design Supply IVS (Nu: Danish Design Supply ApS) kunne fremvise et underskud på 256' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.007' DKK (Danish Design Supply IVS (Nu: Danish Design Supply ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 21' DKK (VERSUS ApS (Nu: Ravnholt Fuglsang ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.357' DKK (Danish Design Supply IVS (Nu: Danish Design Supply ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 9' DKK (VERSUS ApS (Nu: Ravnholt Fuglsang ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Peter Jonasson Barreth.