Michael Hansen Kok
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1989 (34 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | NETVÆRK DANMARK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 825' DKK KOKKENS VINHUS ApS (2017-18) |
Største underskud: | -31' DKK CHASING CASKS ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 2.355' DKK KOKKENS VINHUS ApS (2018-19) |
Største gæld: | 5.319' DKK KOKKENS VINHUS ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos KOKKENS VINHUS ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Direktør af KOKKENS VINHUS ApS (16 år 1 måned) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1989 hos NETVÆRK DANMARK A/S (tidligere A/S PSE NR.3568) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Michael Hansen Kok i 1 år 3 måneder, inden stoppet den 11. februar 1991.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1991 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 4. september 1991.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MILEKO Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
KOKKENS VINHUS ApS
Via MILEKO Holding ApS -
CHASING CASKS ApS
Via MILEKO Holding ApS
Direktørposter (3)
-
KOKKENS VINHUS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.08.2008 -
CHASING CASKS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2022 -
MILEKO Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.03.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (18)
-
CHASING CASKS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.12.2022
Registreringsdato: 21.12.2022 -
CHASING CASKS ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.11.2022
Registreringsdato: 08.11.2022 -
CHASING CASKS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.03.2021
Registreringsdato: 23.03.2021
Blå bog (fortsat)
Michael har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
04.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
23.03.2021 - 08.11.2022
Direktør
21.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
28.08.2008 - 04.03.2011
Direktør
28.08.2008 - Stadig aktiv
Ejer
02.12.2014 - 04.03.2021
Reel ejer
02.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
26.08.2008 - 10.11.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.09.2006 - 30.06.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Michael Hansen Kok er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MILEKO Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.080' DKK. Gennem sit holdingselskab MILEKO Holding ApS har Michael dermed også andele i KOKKENS VINHUS ApS (100%) samt CHASING CASKS ApS (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Michael Hansen Kok, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor KOKKENS VINHUS ApS landede et overskud på 825' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor CHASING CASKS ApS landede et underskud på 31' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Lenette Kok.