Lenette Kok
Erhvervsaktiv siden: | 15. okt. 2003 (20 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kokkens Vinhus v/Lenette Kok (Ejer) |
Største overskud: | 825' DKK KOKKENS VINHUS ApS (2017-18) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 2.355' DKK KOKKENS VINHUS ApS (2018-19) |
Største gæld: | 5.319' DKK KOKKENS VINHUS ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos KOKKENS VINHUS ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Direktør af KOKKENS VINHUS ApS (13 år 5 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 2003 i Kokkens Vinhus v/Lenette Kok (tidligere Kokkens Vinhus v/Lene Kok) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Lenette Kok der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Lenette i 6 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 1. januar 2010.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen detailhandel med drikkevarer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 1. januar 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MILEKO Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
KOKKENS VINHUS ApS
Via MILEKO Holding ApS -
CHASING CASKS ApS
Via MILEKO Holding ApS
Direktørposter (2)
-
KOKKENS VINHUS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2011 -
MILEKO Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.03.2021
Tidslinje (13)
-
KOKKENS VINHUS ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 04.03.2021
Registreringsdato: 04.03.2021 -
MILEKO Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.03.2021
Registreringsdato: 04.03.2021 -
MILEKO Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.03.2021
Registreringsdato: 04.03.2021
Blå bog (fortsat)
Lenette har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
04.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
28.08.2008 - 04.03.2011
Direktør
01.04.2011 - Stadig aktiv
Ejer
02.12.2014 - 04.03.2021
Reel ejer
02.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
26.08.2008 - 04.03.2011
Direktør
01.04.2011 - 10.11.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.10.2003 - 01.01.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Lenette Kok er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MILEKO Holding ApS (50% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.080' DKK. Igennem holdingselskabet MILEKO Holding ApS har Lenette derfor også ejerandele i KOKKENS VINHUS ApS (100%) & CHASING CASKS ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Lenette Kok, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor KOKKENS VINHUS ApS kunne offentliggøre et overskud på 825' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lenette' netværk er Michael Hansen Kok.