Jacques Musungay Kalala
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2006 (18 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jacques M Kalala (Ejer) |
Største overskud: | 4.066' DKK ACGC ApS (Nu: Noble Solutions Holding ApS) (2018-19) |
Største underskud: | -4.235' DKK ACGC ApS (Nu: Noble Solutions Holding ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 5.737' DKK ACGC ApS (Nu: Noble Solutions Holding ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 10.328' DKK ACGC ApS (Nu: Noble Solutions Holding ApS) (2020-21) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ACGC ApS (Nu: Noble Solutions Holding ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af Global Service Corporation ApS (8 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2006 hos Jacques M Kalala (tidligere Janic I/S v/Jacques M Kalala og Micole K Ntumba) i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Nicole Kadianzeba Ntumba at Jacques Musungay Kalala stiftede Jacques M Kalala den dag i juli 2006. Titlen som Ejer og Stifter bestred Jacques i 6 måneder, før stoppet d. 31. december 2006.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen almindelig rengøring. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Global Service Corporation ApS
Ejerandel: 90-99.99%
Direktørposter (2)
-
Global Service Corporation ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.08.2016 -
Hela Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.09.2017
Repræsentant (1)
-
Resurrection International Christian Center
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 17.03.2023
Tidslinje (18)
-
Resurrection International Christian Center
Tilknyttet som repræsentantDato: 17.03.2023
Registreringsdato: 17.03.2023 -
ACGC ApS (Nu: Noble Solutions Holding ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 04.12.2017
Registreringsdato: 04.12.2017 -
JUSK Projekt Nyborg ApS (Nu: Global Service Corporation ApS) (90-99.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.12.2017
Registreringsdato: 04.12.2017
Blå bog (fortsat)
Jacques har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
17.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
08.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
17.06.2016 - 04.12.2017
Ejerandel: 50-66.65% -
Ejer
05.08.2016 - 03.12.2017
Direktør
05.08.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.05.2017 - Stadig aktiv
Ejer
04.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90-99.99% -
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Ejer
12.10.2015 - 07.06.2016
Ejerandel: 33.34-49.99%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor ACGC ApS (Nu: Noble Solutions Holding ApS) kunne fremvise et overskud på 510' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor JUSK Projekt Nyborg ApS (Nu: Global Service Corporation ApS) kunne fremvise et underskud på 149' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 21' DKK (JUSK Projekt Nyborg ApS (Nu: Global Service Corporation ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10' DKK (JUSK Projekt Nyborg ApS (Nu: Global Service Corporation ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -32' DKK (Hela Group ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jacques' netværk er Torben Dyrvig Nielsen.