Torben Dyrvig Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 20. dec. 1993 (30 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dy International (Ejer) |
Største overskud: | 92.385' DKK EAST-WEST DENMARK ApS (Nu: Hitachi Rail RCS Denmark ApS) (2021) |
Største underskud: | -1.307' DKK VIRTUAL TEAM A/S (2017) |
Største egenkapital: | 73.246' DKK EAST-WEST DENMARK ApS (Nu: Hitachi Rail RCS Denmark ApS) (2021) |
Største gæld: | 214.437' DKK EAST-WEST DENMARK ApS (Nu: Hitachi Rail RCS Denmark ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 55 årsværk hos EAST-WEST DENMARK ApS (Nu: Hitachi Rail RCS Denmark ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Dy International (30 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 1993 hos Dy International (tidligere DY INTERNATIONAL V/TORBEN DYRVIG NIELSEN) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Torben Dyrvig Nielsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer og Stifter har Torben nu bestreddet i 30 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor public relations og kommunikation.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Dy International
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
DY MANAGEMENT ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Tech Mobility ApS
Via DY MANAGEMENT ApS -
Hela Group ApS
Via DY MANAGEMENT ApS
Direktørposter (3)
-
DY MANAGEMENT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.09.2014 -
Tech Mobility ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.05.2020 -
Hela Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
VIRTUAL TEAM A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.04.2012
Ejendomme (2)
Tidslinje (32)
-
Hela Group ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.06.2024
Registreringsdato: 01.06.2024 -
Hela Group ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.05.2024
Registreringsdato: 31.05.2024 -
Hela Group ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 01.09.2023
Registreringsdato: 01.09.2023
Blå bog (fortsat)
Torben har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
04.09.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
10.04.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
20.12.1993 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Reel ejer og Direktør
08.09.2017 - 31.05.2024
Ejer
10.07.2023 - 31.08.2023
Ejer
01.09.2023 - 01.09.2023
Reel ejer
01.09.2023 - Stadig aktiv
Direktør
01.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 31% -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2018 - 09.10.2019
Bestyrelsesmedlem
10.10.2019 - 31.05.2022
Direktør
14.05.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 67,8%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Tech Mobility ApS kunne fremvise et overskud på 446' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor DY MANAGEMENT ApS kunne fremvise et underskud på 166' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 88.526' DKK (EAST-WEST DENMARK ApS (Nu: Hitachi Rail RCS Denmark ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 94' DKK (DY MANAGEMENT ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 70.319' DKK (EAST-WEST DENMARK ApS (Nu: Hitachi Rail RCS Denmark ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -32' DKK (Hela Group ApS).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Jacques Musungay Kalala.