Søren Nørskov Lundgaard
Erhvervsaktiv siden: | 20. jan. 2003 (21 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | PS LUNDGAARD, LILDFROST A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.284' DKK PS LUNDGAARD A/S (2023) |
Største underskud: | -202' DKK Selskabet af 8. oktober 2014 ApS (2023) |
Største egenkapital: | 8.002' DKK PS LUNDGAARD A/S (2023) |
Største gæld: | 10.392' DKK PS LUNDGAARD A/S (2023) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos PS LUNDGAARD A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af SØREN LUNDGAARD HOLDING ApS (21 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2003 ved PS LUNDGAARD, LILDFROST A/S (tidligere PS LUNDGAARD A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Søren Nørskov Lundgaard i 11 år 8 måneder, før fratrædelsen den 1. oktober 2014.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 1. oktober 2014.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Inger Schou Udlejning
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
SØREN LUNDGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
PS LUNDGAARD A/S
Via SØREN LUNDGAARD HOLDING ApS -
Selskabet af 8. oktober 2014 ApS
Via SØREN LUNDGAARD HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
SØREN LUNDGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.01.2003 -
PS LUNDGAARD A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.05.2011
Bestyrelsesposter (1)
-
PS LUNDGAARD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.05.2011
Ejendomme (4)
Tidslinje (9)
-
PS LUNDGAARD A/S (Nu: PS LUNDGAARD, LILDFROST A/S)
Fratrådt som direktørDato: 01.10.2014
Registreringsdato: 01.10.2014 -
PS LUNDGAARD A/S (Nu: PS LUNDGAARD, LILDFROST A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2014
Registreringsdato: 01.10.2014 -
PS LUNDGAARD A/S
Tilknyttet som direktørDato: 17.05.2011
Registreringsdato: 17.05.2011
Blå bog (fortsat)
Søren har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
20.01.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
08.10.2014 - 25.05.2023
Reel ejer
26.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
17.05.2011 - 22.11.2017
Direktør og Bestyrelsesmedlem
17.05.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
23.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26,68% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
20.01.2003 - 01.10.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor PS LUNDGAARD A/S landede et overskud på 5.284' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.284' DKK (PS LUNDGAARD A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 202' DKK (Selskabet af 8. oktober 2014 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.002' DKK (PS LUNDGAARD A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -249' DKK (Selskabet af 8. oktober 2014 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Julie Schou Lundgaard.