Peter Nørskov Lundgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1996 (28 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | TÆPPEMANDEN V/PETER LUNDGAARD (Ejer) |
Største overskud: | 5.284' DKK PS LUNDGAARD A/S (2023) |
Største underskud: | -141' DKK Mentor Tankefelt for Sygdomsramte ApS (2022) |
Største egenkapital: | 8.002' DKK PS LUNDGAARD A/S (2023) |
Største gæld: | 10.392' DKK PS LUNDGAARD A/S (2023) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos PS LUNDGAARD A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af PETER LUNDGAARD HOLDING ApS (21 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1996 i TÆPPEMANDEN V/PETER LUNDGAARD med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Peter Nørskov Lundgaard der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Peter i 3 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 1999.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen gulvbelægnings- og vægbeklædningsvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PETER LUNDGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
PS LUNDGAARD A/S
Via PETER LUNDGAARD HOLDING ApS -
Mentor Tankefelt for Sygdomsramte ApS
Via PETER LUNDGAARD HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
PETER LUNDGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.01.2003
Bestyrelsesposter (1)
-
PS LUNDGAARD A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.05.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
PS LUNDGAARD A/S (Nu: PS LUNDGAARD, LILDFROST A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2014
Registreringsdato: 01.10.2014 -
PS LUNDGAARD A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.05.2011
Registreringsdato: 17.05.2011 -
PETER LUNDGAARD HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.01.2003
Registreringsdato: 20.01.2003
Blå bog (fortsat)
Peter har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
05.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
20.01.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
17.05.2011 - 22.11.2017
Bestyrelsesmedlem
17.05.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
23.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26,66% -
Bestyrelsesmedlem
20.01.2003 - 01.10.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.05.1996 - 31.12.1999
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Peter Nørskov Lundgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PETER LUNDGAARD HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.244' DKK. Igennem holdingselskabet PETER LUNDGAARD HOLDING ApS har Peter derfor også ejerandele i PS LUNDGAARD A/S (25-33.33%) & Mentor Tankefelt for Sygdomsramte ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Peter Nørskov Lundgaard, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor PETER LUNDGAARD HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.442' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.284' DKK (PS LUNDGAARD A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 88' DKK (Mentor Tankefelt for Sygdomsramte ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.002' DKK (PS LUNDGAARD A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 107' DKK (Mentor Tankefelt for Sygdomsramte ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Zanny Arina Lundgaard.