Martin Boe Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2005 (19 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | I/S Café M U N T H E (Ejer) |
Største overskud: | 5.572' DKK TELOS TEAM ApS (2021) |
Største underskud: | -53' DKK Virasun ApS (2023) |
Største egenkapital: | 22.322' DKK HANS JENSEN TRANSPORT A/S (2022) |
Største gæld: | 62.802' DKK HANS JENSEN TRANSPORT A/S (2023) |
Flest årsværk: | 54 årsværk hos HANS JENSEN TRANSPORT A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Virasun (16 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2005 i I/S Café M U N T H E (tidligere Cafe M U N T HE I/S v/H Munthe og M Pedersen) i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Henrik Munthe at Martin Boe Pedersen stiftede I/S Café M U N T H E den dag i juli 2005. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Martin i 2 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2007.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen restauranter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2007.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Virasun
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Virasun ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
TELOS TEAM HOLDING ApS
Via Virasun ApS -
TELOS TEAM ApS
Via TELOS TEAM HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
Virasun ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.07.2023
Tidslinje (13)
-
Virasun ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.07.2023
Registreringsdato: 10.07.2023 -
Virasun ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.07.2023
Registreringsdato: 10.07.2023 -
HANS JENSEN TRANSPORT A/S
Fratrådt som direktørDato: 23.06.2020
Registreringsdato: 23.06.2020
Blå bog (fortsat)
Martin har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
10.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
10.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
10.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
28.06.2018 - 23.06.2020
Direktør
09.01.2020 - 23.06.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Martin Boe Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Virasun ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -13' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet TELOS TEAM HOLDING ApS (33,33%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Martin Boe Pedersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor HANS JENSEN TRANSPORT A/S kunne fremvise et overskud på 2.702' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Virasun ApS kunne fremvise et underskud på 53' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.741' DKK (TELOS TEAM ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 53' DKK (Virasun ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 21.794' DKK (HANS JENSEN TRANSPORT A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -13' DKK (Virasun ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Preben Kruuse Rasmussen.