Preben Kruuse Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1995 (28 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | PR V/PREBEN RASMUSSEN (Ejer) |
Største overskud: | 5.572' DKK TELOS TEAM ApS (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 8.236' DKK TELOS TEAM HOLDING ApS (2020) |
Største gæld: | 8.110' DKK TELOS TEAM ApS (2020) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos TELOS TEAM ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af RASMUSSEN TREASURY ApS (15 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1995 ved PR V/PREBEN RASMUSSEN som Ejer. Preben Kruuse Rasmussen købte virksomheden PR V/PREBEN RASMUSSEN den 1. december 1995. Preben der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer havde Preben i 6 år 4 måneder, før fratrædelsen den 30. april 2002.
Virksomheden opererede indenfor branchen udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. april 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RASMUSSEN TREASURY ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
TELOS TEAM HOLDING ApS
Via RASMUSSEN TREASURY ApS -
TELOS TEAM ApS
Via TELOS TEAM HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
RASMUSSEN TREASURY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2009
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
TELOS TEAM HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.11.2011
Registreringsdato: 18.11.2011 -
DIT MH ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.11.2010
Registreringsdato: 03.11.2010 -
DIT MH ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.02.2009
Registreringsdato: 23.02.2009
Blå bog (fortsat)
Preben har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.01.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
18.11.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.12.2011 - 30.01.2021
Reel ejer
31.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
01.01.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.11.2011 - 30.01.2021
Reel ejer
31.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
23.02.2009 - 03.11.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.12.1995 - 30.04.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Preben Kruuse Rasmussen ejer desuden også holdingselskabet TELOS TEAM HOLDING ApS (ejer lige nu 33,33%). Gennem holdingselskabet TELOS TEAM HOLDING ApS ejes der også andele i TELOS TEAM ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Preben Kruuse Rasmussen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor TELOS TEAM ApS fremviste et overskud på 5.572' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.741' DKK (TELOS TEAM ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.203' DKK (RASMUSSEN TREASURY ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.833' DKK (TELOS TEAM ApS).
En af de forbindelser som går igen i Preben' netværk er Martin Boe Pedersen.