Frank Meilvang Lawcock
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2005 (19 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Vejle motor compagni I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.303' DKK VMC VEJLE HOLDING ApS (2015) |
Største underskud: | -909' DKK VEJLE MOTOR COMPAGNI A/S (Nu: VMC Vejle ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 7.783' DKK VMC VEJLE HOLDING ApS (2015) |
Største gæld: | 12.042' DKK CAREPOINT ÅRHUS A/S (Nu: CAREPOINT AARHUS - BACHE A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos CAREPOINT ÅRHUS A/S (Nu: CAREPOINT AARHUS - BACHE A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af AF EJENDOMSSELSKAB ApS (18 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2005 hos Vejle motor compagni I/S med titlen som Ejer. Frank Meilvang Lawcock købte en part af virksomheden d. 1. januar 2005 og havde dermed en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Frank af: Anne-Mette Lawcock. Titlen som Ejer bestred Frank i 3 år 6 måneder, før stoppet d. 31. juli 2008.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. juli 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VMC VEJLE HOLDING ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AF EJENDOMSSELSKAB ApS
Via VMC VEJLE HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
VMC VEJLE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.10.2008 -
AF EJENDOMSSELSKAB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.08.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
VEJLE MOTOR COMPAGNI A/S (Nu: VMC Vejle ApS)
Fratrådt som direktørDato: 04.12.2020
Registreringsdato: 04.12.2020 -
VEJLE MOTOR COMPAGNI A/S (Nu: VMC Vejle ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.01.2020
Registreringsdato: 03.01.2020 -
INDKØBEREN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.05.2013
Registreringsdato: 07.05.2013
Blå bog (fortsat)
Frank har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
09.10.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66,67% -
Direktør
21.08.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66,67% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
30.06.2008 - 04.12.2020
Reel ejer
09.10.2008 - 04.12.2020
Ejerandel: 66,67% -
Bestyrelsesmedlem
19.12.2008 - 07.05.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.03.2007 - 24.04.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor VMC VEJLE HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.303' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor VEJLE MOTOR COMPAGNI A/S (Nu: VMC Vejle ApS) kunne offentliggøre et underskud på 909' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 507' DKK (VMC VEJLE HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 84' DKK (CAREPOINT ÅRHUS A/S (Nu: CAREPOINT AARHUS - BACHE A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.467' DKK (VMC VEJLE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 212' DKK (CAREPOINT A.M.B.A.).
En af de forbindelser som går igen i Frank' netværk er Anne-Mette Lawcock.