Anne-Mette Lawcock
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2001 (23 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Vejle motor compagni I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.303' DKK VMC VEJLE HOLDING ApS (2015) |
Største underskud: | -909' DKK VEJLE MOTOR COMPAGNI A/S (Nu: VMC Vejle ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 7.783' DKK VMC VEJLE HOLDING ApS (2015) |
Største gæld: | 4.905' DKK VEJLE MOTOR COMPAGNI A/S (Nu: VMC Vejle ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos VEJLE MOTOR COMPAGNI A/S (Nu: VMC Vejle ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af VMC VEJLE HOLDING ApS (15 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2001 i Vejle motor compagni I/S i rollen som Ejer. Anne-Mette Lawcock købte en del af virksomheden d. 1. juni 2001 og fik dermed en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Anne-Mette af: Hilmar Buch. Hvervet som Ejer bestred Anne-Mette i 7 år 1 måned, før fratrædelsen d. 31. juli 2008.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. juli 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VMC VEJLE HOLDING ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AF EJENDOMSSELSKAB ApS
Via VMC VEJLE HOLDING ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
VEJLE MOTOR COMPAGNI A/S (Nu: VMC Vejle ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.01.2020
Registreringsdato: 03.01.2020 -
VMC VEJLE HOLDING ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.10.2008
Registreringsdato: 09.10.2008 -
Vejle motor compagni I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.07.2008
Registreringsdato: 31.07.2008
Blå bog (fortsat)
Anne-Mette har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
09.10.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2008 - 03.01.2020
Reel ejer
09.10.2008 - 04.12.2020
Ejerandel: 33,33% -
Ejer
01.06.2001 - 31.07.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2005 - 02.01.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor VMC VEJLE HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 1.303' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor VMC VEJLE HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 633' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 507' DKK (VMC VEJLE HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.467' DKK (VMC VEJLE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.620' DKK (AF EJENDOMSSELSKAB ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anne-Mette' netværk er Frank Meilvang Lawcock.