Christian Wetterstein Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2005 (19 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lægerne Randlevvej I/S v/Else M Larsen/Christian Pedersen (Ejer) |
Største overskud: | 493' DKK CWP GLOBAL MEDICAL SERVICES HOLDING ApS (Nu: ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE CWP ApS) (2018) |
Største underskud: | -226' DKK CWP GLOBAL MEDICAL SERVICES HOLDING ApS (Nu: ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE CWP ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 507' DKK CWP GLOBAL MEDICAL SERVICES HOLDING ApS (Nu: ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE CWP ApS) (2018) |
Største gæld: | 744' DKK CWP GLOBAL MEDICAL SERVICES HOLDING ApS (Nu: ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE CWP ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos CWP GLOBAL MEDICAL SERVICES HOLDING ApS (Nu: ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE CWP ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE CWP ApS (15 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2005 i Lægerne Randlevvej I/S v/Else M Larsen/Christian Pedersen med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Else Marie Larsen at Christian Wetterstein Pedersen stiftede Lægerne Randlevvej I/S v/Else M Larsen/Christian Pedersen den dag i juli 2005. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Christian i 2 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2007.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen alment praktiserende læger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE CWP ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Lægeklinikken i Odder I/S
Via ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE CWP ApSIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE CWP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.10.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE CWP ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.08.2013
Registreringsdato: 05.08.2013 -
LÆGERNE RANDLEVVEJ ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.05.2013
Registreringsdato: 07.05.2013 -
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE CWP ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.05.2013
Registreringsdato: 07.05.2013
Blå bog (fortsat)
Christian har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer og Direktør
11.10.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
07.05.2013 - 05.08.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
09.06.2008 - 07.05.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.10.2012 - 30.10.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor CWP GLOBAL MEDICAL SERVICES HOLDING ApS (Nu: ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE CWP ApS) kunne offentliggøre et overskud på 493' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor CWP GLOBAL MEDICAL SERVICES HOLDING ApS (Nu: ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE CWP ApS) kunne offentliggøre et underskud på 226' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Ina Veile.