Ina Veile
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2012 (11 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lægerne Randlevvej I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lægeklinikken i Odder I/S (11 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2012 ved Lægerne Randlevvej I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Else Marie Larsen, Christian Wetterstein Pedersen, Karen Raaby Kousgaard at Ina Veile stiftede Lægerne Randlevvej I/S den dag i oktober 2012. Rollen som Ejer og Stifter havde Ina i , før fratrædelsen den 30. oktober 2012.
Virksomheden opererede indenfor branchen alment praktiserende læger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. oktober 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lægeklinikken i Odder I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
DocIV (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 08.06.2021
Registreringsdato: 08.06.2021 -
DocIV (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2018
Registreringsdato: 01.06.2018 -
Lægerne Randlevvej I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.10.2012
Registreringsdato: 30.10.2012
Blå bog (fortsat)
Ina har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 11 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
01.06.2018 - 08.06.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.10.2012 - 30.10.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Ina' netværk er Charlotte Breum-Leer.