Lennart Skinnerup Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2004 (19 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | I/S Kristrupvej v/Mensch&Partners ApS m. fl. (Ejer) |
Største overskud: | 372' DKK THISTED KØRETEKNISKE ANLÆG ApS (2016-17) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 2.066' DKK THISTED KØRETEKNISKE ANLÆG ApS (2022-23) |
Største gæld: | 855' DKK THISTED KØRETEKNISKE ANLÆG ApS (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af Thisted Køreskole v/Lennart Skinnerup Pedersen (17 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2004 ved I/S Kristrupvej v/Mensch&Partners ApS m. fl. som Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne Søren Munk, Freddy Vestergaard Bertelsen, Jesper Kim Jensen, MENSCH & PARTNERE ApS, Per Nygård Nielsen, Inge Marie Gade, Torben Grau Hansen, Allan Lyhne Ebsen, Tommy Vestergaard Kristensen, Inger Galsgaard Malle, Kurt Jakobsen, Ann Vibeke Jakobsen, Keld Pedersen, René Johansen, Thomas Nygaard Holst, Thomas Pollmann Møller Pedersen at Lennart Skinnerup Pedersen stiftede I/S Kristrupvej v/Mensch&Partners ApS m. fl. den dag i december 2004. Rollen som Ejer og Stifter havde Lennart i 1 år 4 måneder, før fratrædelsen den 30. april 2006.
Virksomheden opererede indenfor branchen anden udlejning af boliger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. april 2006.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
THISTED KØRETEKNISKE ANLÆG ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
Thisted Køreskole v/Lennart Skinnerup Pedersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
THISTED KØRETEKNISKE ANLÆG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.11.2013
Bestyrelsesposter (1)
-
THISTED KØRETEKNISKE ANLÆG ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.12.2010
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
THISTED KØRETEKNISKE ANLÆG ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.11.2013
Registreringsdato: 26.11.2013 -
I/S Kristrupvej 7-9, Randers (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2011
Registreringsdato: 30.06.2011 -
THISTED KØRETEKNISKE ANLÆG ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.12.2010
Registreringsdato: 09.12.2010
Blå bog (fortsat)
Lennart har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.07.2010 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
09.12.2010 - Stadig aktiv
Direktør
26.11.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Stifter og Ejer
15.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.12.2004 - 30.06.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.12.2004 - 30.04.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor THISTED KØRETEKNISKE ANLÆG ApS fremviste et overskud på 372' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lennart' netværk er Poul Martin Pedersen.