Poul Martin Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 15. apr. 1978 (46 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Thisted Køreskole v/Poul Martin Pedersen (Ejer) |
Største overskud: | 372' DKK KØRELÆRERNES MANØVREGAARD I THISTED ApS (Nu: THISTED KØRETEKNISKE ANLÆG ApS) (2016-17) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 2.066' DKK KØRELÆRERNES MANØVREGAARD I THISTED ApS (Nu: THISTED KØRETEKNISKE ANLÆG ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 855' DKK KØRELÆRERNES MANØVREGAARD I THISTED ApS (Nu: THISTED KØRETEKNISKE ANLÆG ApS) (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af Thisted Køreskole v/Poul Martin Pedersen (46 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for mange år siden hos Thisted Køreskole v/Poul Martin Pedersen (tidligere THISTED KØRESKOLE/POUL MARTIN PEDERSEN) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Poul Martin Pedersen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Poul nu besiddet i 46 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen køreskoler.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
THISTED KØRETEKNISKE ANLÆG ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
Thisted Køreskole v/Poul Martin Pedersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Bestyrelsesposter (1)
-
THISTED KØRETEKNISKE ANLÆG ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.11.2000
Ejendomme (4)
Tidslinje (9)
-
Skjoldborg Møllen I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2022
Registreringsdato: 30.06.2022 -
Skjoldborg Møllen I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 30.11.2013
Registreringsdato: 30.11.2013 -
ANDELSKASSEN MIDTTHY (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.05.2011
Registreringsdato: 18.05.2011
Blå bog (fortsat)
Poul har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 46 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.04.1978 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
30.11.2013 - 30.06.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
23.03.2010 - 18.05.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
14.10.1987 - 31.10.1991
Ejer
08.12.1989 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
21.11.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor KØRELÆRERNES MANØVREGAARD I THISTED ApS (Nu: THISTED KØRETEKNISKE ANLÆG ApS) landede et overskud på 372' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Lennart Skinnerup Pedersen.