Lasse Fenger Christensen
Erhvervsaktiv: | 1. jan. 2004 - 31. dec. 2014 |
Karrieren startede hos: | Bambi Bolig I/S v/P.J.L F. Christensen (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Bambi Bolig I/S v/P.J.L F. Christensen (20 år 9 måneder) |
Det hele startede i 2004 ved Bambi Bolig I/S v/P.J.L F. Christensen (tidligere Bambi Bolig I/S v/Peter Fenger Christensen mfl) i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Peter Fenger Christensen, Jens Fenger Christensen at Lasse Fenger Christensen stiftede Bambi Bolig I/S v/P.J.L F. Christensen den dag i januar 2004. Rollen som Ejer og Stifter har Lasse nu bestreddet i 20 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bambi Bolig I/S v/P.J.L F. Christensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
Miracel Danmark Lasse Fenger Christensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2014
Registreringsdato: 31.12.2014 -
Miracel Danmark Lasse Fenger Christensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.04.2011
Registreringsdato: 15.04.2011 -
Bambi Bolig I/S v/Peter Fenger Christensen mfl (Nu: Bambi Bolig I/S v/P.J.L F. Christensen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2004
Registreringsdato: 01.01.2004
Blå bog (fortsat)
Lasse har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
15.04.2011 - 31.12.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Lasse' netværk er Peter Fenger Christensen.