Peter Fenger Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1988 (36 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Top-Bike v/Peter Fenger Christensen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Top-Bike v/Peter Fenger Christensen (22 år 3 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 1988 ved Top-Bike v/Peter Fenger Christensen (tidligere BAMBI MOTOR AUTO/M C/PETER FENGER CHRISTENSEN) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Peter Fenger Christensen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Peter i 22 år 3 måneder, før stoppet den 28. april 2010.
Virksomheden opererede indenfor salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 28. april 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bambi Bolig I/S v/P.J.L F. Christensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
BAMBI MOTOR AUTO/M C/PETER FENGER CHRISTENSEN (Nu: Top-Bike v/Peter Fenger Christensen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 28.04.2010
Registreringsdato: 28.04.2010 -
MARINE/M. C. CENTER ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.09.2005
Registreringsdato: 09.09.2005 -
Bambi Bolig I/S v/Peter Fenger Christensen mfl (Nu: Bambi Bolig I/S v/P.J.L F. Christensen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2004
Registreringsdato: 01.01.2004
Blå bog (fortsat)
Peter har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,3% -
Stifter og Ejer
01.01.1988 - 28.04.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
28.06.2000 - 09.09.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Jens Fenger Christensen.