Brian Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 24. aug. 2004 (20 år) |
Karrieren startede hos: | MULTICOM (Ejer) |
Største overskud: | 149' DKK MULTICOM S.M.B.A. (2015) |
Største underskud: | -129' DKK Optimum Pharma Nordic DK ApS (2019) |
Største egenkapital: | 399' DKK MULTICOM BB HOLDING S.M.B.A. (2021) |
Største gæld: | 171' DKK MULTICOM S.M.B.A. (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af MULTICOM S.M.B.A. (14 år 11 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2004 i MULTICOM som Ejer. Brian Andersen købte en andel af virksomheden den 24. august 2004 og havde en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Brian af: Michael Salomonsen og Bo Hauerberg. Hvervet som Ejer havde Brian i 7 år 1 måned, inden stoppet d. 30. september 2011.
Virksomheden arbejdede indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. september 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CBNT Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (3)
-
MULTICOM BB HOLDING S.M.B.A.
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.07.2020 -
MULTICOM S.M.B.A.
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.01.2010 -
CBNT Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.08.2024 Ny
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
CBNT Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.08.2024
Registreringsdato: 29.08.2024 -
CBNT Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.08.2024
Registreringsdato: 29.08.2024 -
MULTICOM BB HOLDING S.M.B.A.
Tilknyttet som direktørDato: 13.07.2020
Registreringsdato: 13.07.2020
Blå bog (fortsat)
Brian har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
29.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.11.2013 - Stadig aktiv
Direktør
13.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.10.2009 - Stadig aktiv
Direktør
08.01.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
30.04.2018 - 23.11.2018
Bestyrelsesmedlem
19.02.2019 - 24.04.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
24.08.2004 - 30.09.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Brian Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CBNT Holding ApS (50% ejerskab). Igennem sit holdingselskab CBNT Holding ApS har Brian dermed også ejerandele i & .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Brian Andersen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor MULTICOM S.M.B.A. fremviste et overskud på 149' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor MULTICOM S.M.B.A. fremviste et underskud på 49' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8' DKK (MULTICOM BB HOLDING S.M.B.A.).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 49' DKK (MULTICOM S.M.B.A.).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 340' DKK (MULTICOM BB HOLDING S.M.B.A.).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 177' DKK (MULTICOM S.M.B.A.).
En af de forbindelser som går igen i Brian' netværk er Bo Hauerberg.