Bo Hauerberg
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1993 (31 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | MULTICOM (Ejer) |
Største overskud: | 149' DKK LKBG 31 S.M.B.A. (Nu: MULTICOM S.M.B.A.) (2015) |
Største underskud: | -56' DKK MULTICOM BB HOLDING S.M.B.A. (2018) |
Største egenkapital: | 399' DKK MULTICOM BB HOLDING S.M.B.A. (2021) |
Største gæld: | 171' DKK LKBG 31 S.M.B.A. (Nu: MULTICOM S.M.B.A.) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MULTICOM (18 år 4 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 1993 i MULTICOM som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Martin Gøttrup Nielsen at Bo Hauerberg stiftede MULTICOM den dag i maj 1993. Hvervet som Ejer og Stifter havde Bo i 18 år 4 måneder, inden stoppet d. 30. september 2011.
Virksomheden arbejdede indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. september 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hauerberg invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
domusmio ApS
Via Hauerberg invest ApS
Direktørposter (4)
-
Hauerberg invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.08.2017 -
MULTICOM S.M.B.A.
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.07.2020 -
MULTICOM BB HOLDING S.M.B.A.
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.07.2020 -
domusmio ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
MULTICOM BB HOLDING S.M.B.A.
Tilknyttet som direktørDato: 13.07.2020
Registreringsdato: 13.07.2020 -
MULTICOM S.M.B.A.
Tilknyttet som direktørDato: 13.07.2020
Registreringsdato: 13.07.2020 -
MULTICOM BB HOLDING S.M.B.A.
Fratrådt som direktørDato: 12.07.2020
Registreringsdato: 12.07.2020
Blå bog (fortsat)
Bo har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
06.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
04.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.10.2009 - Stadig aktiv
Direktør
13.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
08.01.2010 - 26.08.2018
Reel ejer
01.11.2013 - Stadig aktiv
Direktør
01.09.2018 - 12.07.2020
Direktør
13.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.05.1993 - 30.09.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor MULTICOM BB HOLDING S.M.B.A. fremviste et overskud på 100' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor MULTICOM BB HOLDING S.M.B.A. fremviste et underskud på 56' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8' DKK (MULTICOM BB HOLDING S.M.B.A.).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 49' DKK (LKBG 31 S.M.B.A. (Nu: MULTICOM S.M.B.A.)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 340' DKK (MULTICOM BB HOLDING S.M.B.A.).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1' DKK (domusmio ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bo' netværk er Brian Andersen.