Jesper Holm Qvist
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2004 (20 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | JQ Byg v/Jesper Holm Qvist (Ejer) |
Største overskud: | 4.341' DKK JQT A/S (2020) |
Største underskud: | -1.459' DKK JQ Byg A/S (2015-16) |
Største egenkapital: | 10.857' DKK JQT A/S (2023) |
Største gæld: | 13.919' DKK JQ Byg A/S (2015-16) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos JQ Byg A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af JQ Byg v/Jesper Holm Qvist (11 år 6 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2004 hos JQ Byg v/Jesper Holm Qvist (tidligere J.Q. Byg v/Jesper Qvist Kristensen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jesper Holm Qvist der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Jesper i 11 år 6 måneder, inden stoppet den 31. december 2015.
Virksomheden specialiserede sig indenfor tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
J Qvist Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
JQT A/S
Via J Qvist Holding ApS -
JQ Byg A/S
Via JQT A/S -
JQT Ejendomme ApS
Via J Qvist Holding ApS -
Holbæk Jordmodtagelse ApS
Via J Qvist Holding ApS
Direktørposter (3)
-
JQT Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2017 -
J Qvist Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2015 -
JQ Byg A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.12.2015
Repræsentant (1)
-
Ejerlejlighedsforeningen Labæk 14
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 12.09.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
JQT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.07.2015 -
JQ Byg A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.12.2015
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
Ejerlejlighedsforeningen Labæk 14
Tilknyttet som repræsentantDato: 12.09.2023
Registreringsdato: 12.09.2023 -
JAC Kloak Teknik A/S (Nu: JAC Kloakteknik A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.2022
Registreringsdato: 30.09.2022 -
JAC Kloak Teknik A/S (Nu: JAC Kloakteknik A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2019
Registreringsdato: 01.10.2019
Blå bog (fortsat)
Jesper har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
12.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
25.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Direktør og Reel ejer
01.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
01.07.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
01.07.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Jesper Holm Qvist er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn J Qvist Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.099' DKK. Igennem sit holdingselskab J Qvist Holding ApS har Jesper dermed også ejerandele i JQT A/S (50-66.65%), JQT Ejendomme ApS (50-66.65%) samt Holbæk Jordmodtagelse ApS (25-33.33%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jesper Holm Qvist, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor J Qvist Holding ApS fremviste et overskud på 1.944' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor JQ Byg A/S fremviste et underskud på 1.459' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.264' DKK (JQT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.857' DKK (JQT A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 48' DKK (JAC Kloak Teknik A/S (Nu: JAC Kloakteknik A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Jakob Kimer Larsen.