Jakob Kimer Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 6. jun. 2003 (21 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jakob Kimer VVS (Ejer) |
Største overskud: | 4.341' DKK JQT A/S (2020) |
Største underskud: | -1.459' DKK JQ Byg A/S (2015-16) |
Største egenkapital: | 10.857' DKK JQT A/S (2023) |
Største gæld: | 13.919' DKK JQ Byg A/S (2015-16) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos JQ Byg A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af J Kimer Holding ApS (9 år 3 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 2003 ved Jakob Kimer VVS med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Jakob Kimer Larsen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Jakob i 4 år 1 måned, før stoppet den 19. juli 2007.
Virksomheden opererede indenfor vvs-installatører og blikkenslagerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 19. juli 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
J Kimer Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
JQT A/S
Via J Kimer Holding ApS -
JQ Byg A/S
Via JQT A/S -
JQT Ejendomme ApS
Via J Kimer Holding ApS -
Holbæk Jordmodtagelse ApS
Via J Kimer Holding ApS
Direktørposter (3)
-
JQT Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2017 -
JQT A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2015 -
J Kimer Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2015
Bestyrelsesposter (2)
-
JQ Byg A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.12.2015 -
JQT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2015
Tidslinje (18)
-
JAC No-dig A/S (Nu: JAC Kloakteknik A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.2022
Registreringsdato: 30.09.2022 -
Jakob Kimer Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 05.05.2020
Registreringsdato: 05.05.2020 -
Jakob Kimer Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.05.2020
Registreringsdato: 05.05.2020
Blå bog (fortsat)
Jakob har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
25.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer og Direktør
01.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
02.12.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
01.07.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør
01.07.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Jakob Kimer Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn J Kimer Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.326' DKK. Igennem holdingselskabet J Kimer Holding ApS har Jakob derfor også ejerandele i JQT A/S (50-66.65%), JQT Ejendomme ApS (50-66.65%) og Holbæk Jordmodtagelse ApS (25-33.33%).
Se også koncerndiagram for Jakob Kimer Larsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor JQT A/S kunne offentliggøre et overskud på 4.341' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor Jakob Kimer Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 133' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.264' DKK (JQT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.857' DKK (JQT A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 48' DKK (JAC No-dig A/S (Nu: JAC Kloakteknik A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Jakob' netværk er Jesper Holm Qvist.