Jesper Grooss
Erhvervsaktiv siden: | 15. jun. 2004 (20 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Trac Trac I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.016' DKK TRACTRAC ApS (2018) |
Største underskud: | -969' DKK TRACTRAC ApS (2020) |
Største egenkapital: | 1.847' DKK TRACTRAC ApS (2018) |
Største gæld: | 598' DKK TRACTRAC ApS (2017) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos TRACTRAC ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af TRACTRAC ApS (16 år) |
Det begyndte den dag i 2004 hos Trac Trac I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Chris Risbjerg Terkelsen, Jakob Ødum at Jesper Grooss stiftede Trac Trac I/S den dag i juni 2004. Titlen som Ejer og Stifter havde Jesper i 1 år, inden stoppet den 30. juni 2005.
Virksomheden specialiserede sig indenfor udvikling af standardsoftware. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TRACTRAC ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
TRACTRAC ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.11.2019
Registreringsdato: 22.11.2019 -
TRACTRAC ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.09.2008
Registreringsdato: 10.09.2008 -
Trac Trac I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2005
Registreringsdato: 30.06.2005
Blå bog (fortsat)
Jesper har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
01.06.2005 - 22.11.2019
Reel ejer
10.09.2008 - 22.11.2019
Ejer
10.09.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Ejer
15.06.2004 - 30.06.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor TRACTRAC ApS landede et overskud på 1.016' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor TRACTRAC ApS landede et underskud på 969' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Chris Risbjerg Terkelsen.