Chris Risbjerg Terkelsen
Erhvervsaktiv siden: | 15. jun. 2004 (20 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Trac Trac I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.016' DKK TRACTRAC ApS (2018) |
Største underskud: | -969' DKK TRACTRAC ApS (2020) |
Største egenkapital: | 1.847' DKK TRACTRAC ApS (2018) |
Største gæld: | 598' DKK TRACTRAC ApS (2017) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos TRACTRAC ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af TRACTRAC ApS (16 år) |
Det startede i 2004 i Trac Trac I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Jakob Ødum, Jesper Grooss at Chris Risbjerg Terkelsen stiftede Trac Trac I/S den dag i juni 2004. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Chris i 1 år, før fratrædelsen d. 30. juni 2005.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen udvikling af standardsoftware. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TRACTRAC ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Direktørposter (1)
-
TRACTRAC ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.11.2019
Tidslinje (6)
-
TRACTRAC ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.11.2019
Registreringsdato: 22.11.2019 -
TRACTRAC ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.11.2019
Registreringsdato: 21.11.2019 -
TRACTRAC ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.09.2008
Registreringsdato: 10.09.2008
Blå bog (fortsat)
Chris har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
09.09.2008 - 21.11.2019
Ejer
10.09.2008 - Stadig aktiv
Direktør
22.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45,2% -
Stifter og Ejer
15.06.2004 - 30.06.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor TRACTRAC ApS kunne fremvise et overskud på 1.016' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor TRACTRAC ApS kunne fremvise et underskud på 969' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Chris' netværk er Jakob Ødum.