Rikke Krog Simonsen Skovsende
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2004 (20 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | MR Rengøring v/R Simonsen og M Sørensen (Ejer) |
Største overskud: | 14.078' DKK EJENDOMSSELSKABET BERTIL KROG SIMONSEN ApS (2021) |
Største underskud: | -5.089' DKK EJENDOMSSELSKABET BERTIL KROG SIMONSEN ApS (2023) |
Største egenkapital: | 35.299' DKK EJENDOMSSELSKABET BERTIL KROG SIMONSEN ApS (2022) |
Største gæld: | 73.871' DKK EJENDOMSSELSKABET BERTIL KROG SIMONSEN ApS (2020) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos EJENDOMSSELSKABET BERTIL KROG SIMONSEN ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af RKS 2010 HOLDING ApS (14 år 3 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 2004 ved MR Rengøring v/R Simonsen og M Sørensen (tidligere MR Rengøring v/R Simonsen og M Sørensen) med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Majbritt Krog Sørensen at Rikke Krog Simonsen Skovsende stiftede MR Rengøring v/R Simonsen og M Sørensen den dag i juni 2004. Rollen som Ejer og Stifter bestred Rikke i 3 måneder, før stoppet den 30. september 2004.
Virksomheden opererede indenfor almindelig rengøring. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. september 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RKS 2010 HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EJENDOMSSELSKABET BERTIL KROG SIMONSEN ApS
Via RKS 2010 HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
RKS 2010 HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.06.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
RKS 2010 HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.06.2010
Registreringsdato: 16.06.2010 -
RKS 2010 HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.06.2010
Registreringsdato: 16.06.2010 -
MR Rengøring v/R Simonsen og M Sørensen (Nu: MR Rengøring v/R Simonsen og M Sørensen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2004
Registreringsdato: 30.09.2004
Blå bog (fortsat)
Rikke har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.10.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Stifter, Ejer og Direktør
16.06.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.03.2018 - 10.04.2019
Reel ejer
01.03.2018 - 10.04.2019
Reel ejer
01.10.2020 - 01.04.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.06.2004 - 30.09.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor RKS 2010 HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 131' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 125' DKK (RKS 2010 HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.089' DKK (EJENDOMSSELSKABET BERTIL KROG SIMONSEN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 31.028' DKK (EJENDOMSSELSKABET BERTIL KROG SIMONSEN ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 399' DKK (RKS 2010 HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rikke' netværk er Bertil Ulrik Krog Simonsen.