Bertil Ulrik Krog Simonsen
Karrieren startede hos: | MURERMESTER BERTIL KROG SIMONSEN (Ejer) |
Største overskud: | 14.078' DKK EJENDOMSSELSKABET BERTIL KROG SIMONSEN ApS (2021) |
Største underskud: | -5.089' DKK EJENDOMSSELSKABET BERTIL KROG SIMONSEN ApS (2023) |
Største egenkapital: | 35.299' DKK EJENDOMSSELSKABET BERTIL KROG SIMONSEN ApS (2022) |
Største gæld: | 73.871' DKK EJENDOMSSELSKABET BERTIL KROG SIMONSEN ApS (2020) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos EJENDOMSSELSKABET BERTIL KROG SIMONSEN ApS (2023) |
Det hele begyndte for længe siden i MURERMESTER BERTIL KROG SIMONSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Bertil Ulrik Krog Simonsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Bertil i 38 år 5 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2011.
Virksomheden arbejdede indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BKS HOLDING 2010 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EJENDOMSSELSKABET BERTIL KROG SIMONSEN ApS
Via BKS HOLDING 2010 ApS
Direktørposter (2)
-
EJENDOMSSELSKABET BERTIL KROG SIMONSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.06.2010 -
BKS HOLDING 2010 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.06.2010
Tidslinje (11)
-
ApS KBUS 38 NR. 1756 (Nu: PROPESTA ApS) (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 10.11.2023
Registreringsdato: 10.11.2023 -
ApS KBUS 38 NR. 1518 (Nu: MURERMESTER BERTIL KROG SIMONSEN ApS)
Fratrådt som direktørDato: 17.12.2015
Registreringsdato: 17.12.2015 -
MURERMESTER BERTIL KROG SIMONSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2011
Registreringsdato: 30.06.2011
Blå bog (fortsat)
Bertil har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 51 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
24.06.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
16.06.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.10.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Ejer
01.05.1991 - 10.11.2023
Ejerandel: 20-24.99% -
Direktør
01.01.1991 - 17.12.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.1973 - 30.06.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor EJENDOMSSELSKABET BERTIL KROG SIMONSEN ApS landede et overskud på 14.078' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor EJENDOMSSELSKABET BERTIL KROG SIMONSEN ApS landede et underskud på 5.089' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 743' DKK (BKS HOLDING 2010 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.089' DKK (EJENDOMSSELSKABET BERTIL KROG SIMONSEN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 31.028' DKK (EJENDOMSSELSKABET BERTIL KROG SIMONSEN ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 26.411' DKK (BKS HOLDING 2010 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bertil' netværk er Rikke Krog Simonsen Skovsende.