Rune Skovmand Bosselmann
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2004 (20 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Demetec I/S (Ejer) |
Største overskud: | 19.474' DKK VEGRO ApS (2018) |
Største underskud: | -9.570' DKK Dental Media ApS (2023) |
Største egenkapital: | 11.366' DKK VEGRO ApS (2018) |
Største gæld: | 13.050' DKK Dental Media ApS (2021) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos Dental Media ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af RSB HOLDING ApS (16 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2004 i Demetec I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Carsten Schøtt Pedersen at Rune Skovmand Bosselmann stiftede Demetec I/S den dag i maj 2004. Hvervet som Ejer og Stifter havde Rune i 10 år 1 måned, inden stoppet d. 29. juni 2014.
Virksomheden arbejdede indenfor ikke-specialiseret engroshandel. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 29. juni 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RSB HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
DEMETEC ApS
Via RSB HOLDING ApS -
01012020 ApS
Via DEMETEC ApS -
VEGRO ApS
Via DEMETEC ApS -
Dental Media ApS
Via DEMETEC ApS
Direktørposter (3)
-
RSB HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.05.2008 -
DEMETEC ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.05.2008 -
VEGRO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2012
Bestyrelsesposter (3)
-
01012020 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.07.2009 -
VEGRO ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.12.2012 -
Dental Media ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.07.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (35)
-
IIC TRADE ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.06.2023
Registreringsdato: 12.06.2023 -
DM Care ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.06.2023
Registreringsdato: 12.06.2023 -
Valida Health ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2023
Registreringsdato: 15.03.2023
Blå bog (fortsat)
Rune har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.10.2016 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
27.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 29,81% -
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
19.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Bestyrelsesmedlem
05.07.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
07.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,28% -
Stifter, Ejer og Direktør
27.05.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
27.05.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.09.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Rune Skovmand Bosselmann er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RSB HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -1.508' DKK. Igennem sit holdingselskab RSB HOLDING ApS har Rune dermed også ejerandele i DEMETEC ApS (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Rune Skovmand Bosselmann, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor VEGRO ApS fremviste et overskud på 19.474' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Valida Health ApS fremviste et underskud på 3.700' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 570' DKK (DEMETEC ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 9.570' DKK (Dental Media ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.849' DKK (VEGRO ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.496' DKK (PLUSDENT ApS (Nu: 01012020 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Rune' netværk er Carsten Schøtt Pedersen.