Carsten Schøtt Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1990 (33 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | MARBAKKI ISTROS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 19.474' DKK VEGRO ApS (2018) |
Største underskud: | -9.570' DKK Dental Media ApS (2023) |
Største egenkapital: | 11.366' DKK VEGRO ApS (2018) |
Største gæld: | 13.050' DKK Dental Media ApS (2021) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos Dental Media ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af DEMETEC ApS (16 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 1990 ved MARBAKKI ISTROS A/S (tidligere VICH 2662 ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Carsten Schøtt Pedersen i 5 år 6 måneder, før stoppet den 7. maj 1996.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1996 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 7. maj 1996.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
C.S.P.1. HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
DEMETEC ApS
Via C.S.P.1. HOLDING ApS -
01012020 ApS
Via DEMETEC ApS -
VEGRO ApS
Via DEMETEC ApS -
Dental Media ApS
Via DEMETEC ApS
Direktørposter (4)
-
DEMETEC ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.05.2008 -
01012020 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.10.2008 -
C.S.P.1. HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.08.2010 -
Dental Media ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.12.2019
Bestyrelsesposter (3)
-
01012020 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.10.2008 -
VEGRO ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.12.2012 -
Dental Media ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (28)
-
DM Care ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.06.2023
Registreringsdato: 12.06.2023 -
DM Care ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.06.2023
Registreringsdato: 12.06.2023 -
Golfklinik ApS (Nu: Datoselskabet af 29.03.2022 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.03.2022
Registreringsdato: 30.03.2022
Blå bog (fortsat)
Carsten har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
01.10.2016 - Stadig aktiv
Direktør
09.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 29,81% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
19.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Stifter, Direktør og Ejer
30.08.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
28.10.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
07.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,28% -
Direktør
27.05.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.09.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Carsten Schøtt Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn C.S.P.1. HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 334' DKK. Gennem holdingselskabet C.S.P.1. HOLDING ApS har Carsten derfor også andele i DEMETEC ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Carsten Schøtt Pedersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor DM Care ApS kunne fremvise et overskud på 2.840' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Dental Media ApS kunne fremvise et underskud på 9.570' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 570' DKK (DEMETEC ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 9.570' DKK (Dental Media ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.849' DKK (VEGRO ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.496' DKK (PLUSDENT ApS (Nu: 01012020 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Rune Skovmand Bosselmann.