Niels Christian Tybjerg
Erhvervsaktiv siden: | 24. mar. 2004 (20 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Tybjerg´s Tømrerservice v/Niels Christian Tybjerg (Ejer) |
Største overskud: | 1.602' DKK TYBJERG EJENDOMME ApS (2021) |
Største underskud: | -165' DKK TYBJERG CONSTRUCTION ApS (Nu: TYCON AALBORG ApS) (2015-16) |
Største egenkapital: | 3.866' DKK TYBJERG EJENDOMME ApS (2023) |
Største gæld: | 20.118' DKK TYBJERG EJENDOMME ApS (2023) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos TYBJERG CONSTRUCTION ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af TYCON AALBORG ApS (20 år) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2004 i Tybjerg´s Tømrerservice v/Niels Christian Tybjerg (tidligere Tybjerg´s Tømrerservice v/Niels Christian Tybjerg) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Niels Christian Tybjerg der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Niels i 9 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2004.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen tømrer- og bygningssnedkerforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TYCON AALBORG ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
TYBJERG CONSTRUCTION ApS
Via TYCON AALBORG ApS -
Møllehallen ApS
Via TYCON AALBORG ApS
Direktørposter (3)
-
TYBJERG CONSTRUCTION ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.05.2006 -
TYCON AALBORG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.09.2004 -
Møllehallen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Møllehallen ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.05.2023
Registreringsdato: 31.05.2023 -
TYBJERG EJENDOMME ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.12.2014
Registreringsdato: 19.12.2014 -
TYBJERG EJENDOMME ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.11.2011
Registreringsdato: 04.11.2011
Blå bog (fortsat)
Niels har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
31.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
16.05.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
12.06.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
09.09.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
04.11.2011 - 19.12.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
24.03.2004 - 31.12.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Niels Christian Tybjerg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TYCON AALBORG ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.690' DKK. Gennem holdingselskabet TYCON AALBORG ApS har Niels derfor også andele i TYBJERG CONSTRUCTION ApS (100%) & Møllehallen ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Niels Christian Tybjerg, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor TYBJERG CONSTRUCTION ApS (Nu: TYCON AALBORG ApS) kunne fremvise et overskud på 632' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor TYBJERG CONSTRUCTION ApS (Nu: TYCON AALBORG ApS) kunne fremvise et underskud på 165' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 276' DKK (Møllehallen ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 2' DKK (TYBJERG CONSTRUCTION ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.866' DKK (TYBJERG EJENDOMME ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 228' DKK (TYBJERG CONSTRUCTION ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Michael Jensen.