Michael Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1990 (34 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | JUNOTRANS/JUNOBILER V/MICHAEL JENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 3.348' DKK SCOOTERLAND AALBORG ApS (2023) |
Største underskud: | -182' DKK HEANLO ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 14.687' DKK MJ HOLDING 2010 ApS (2023) |
Største gæld: | 6.686' DKK MJ EJENDOMME AALBORG ApS (2014) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos SCOOTERLAND AALBORG ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af JUNOTRANS/JUNOBILER V/MICHAEL JENSEN (34 år 6 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1990 i JUNOTRANS/JUNOBILER V/MICHAEL JENSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Michael Jensen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Michael i 34 år 6 måneder, inden stoppet d. 8. oktober 2024.
Virksomheden arbejdede indenfor vejgodstransport. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. oktober 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MJ HOLDING 2010 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
SCOOTERLAND AALBORG ApS
Via MJ HOLDING 2010 ApS -
MJ EJENDOMME AALBORG ApS
Via MJ HOLDING 2010 ApS -
SCOOTERDELE ApS
Via MJ HOLDING 2010 ApS -
Møllehallen ApS
Via MJ HOLDING 2010 ApS
Direktørposter (5)
-
SCOOTERLAND AALBORG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.11.2015 -
MJ HOLDING 2010 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.11.2015 -
MJ EJENDOMME AALBORG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.11.2015 -
SCOOTERDELE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.11.2015 -
Møllehallen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
Møllehallen ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.05.2023
Registreringsdato: 31.05.2023 -
MJ HOLDING 2010 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.11.2015
Registreringsdato: 27.11.2015 -
SCOOTERLAND AALBORG ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.11.2015
Registreringsdato: 27.11.2015
Blå bog (fortsat)
Michael har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
31.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.04.1990 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
12.03.2010 - 22.10.2015
Ejer
12.03.2010 - Stadig aktiv
Direktør
27.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
15.07.2012 - 20.10.2015
Reel ejer
15.07.2012 - Stadig aktiv
Direktør
27.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
15.02.2010 - 20.10.2015
Reel ejer
12.03.2010 - Stadig aktiv
Direktør
27.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Michael Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MJ HOLDING 2010 ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 14.687' DKK. Igennem sit holdingselskab MJ HOLDING 2010 ApS har Michael dermed også ejerandele i SCOOTERLAND AALBORG ApS (100%), MJ EJENDOMME AALBORG ApS (100%), SCOOTERDELE ApS (100%) & Møllehallen ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Michael Jensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor SCOOTERLAND AALBORG ApS fremviste et overskud på 3.348' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor SCOOTERDELE ApS fremviste et underskud på 32' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.348' DKK (SCOOTERLAND AALBORG ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.687' DKK (MJ HOLDING 2010 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 256' DKK (Møllehallen ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Niels Christian Tybjerg.