Frank Landmark
Erhvervsaktiv siden: | 19. feb. 2004 (20 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | FL Byg - Frank Landmark (Ejer) |
Største overskud: | 3.917' DKK FS EJENDOMME ApS (Nu: Inter Bolig ApS) (2016) |
Største underskud: | -4.944' DKK FS EJENDOMME ApS (Nu: Inter Bolig ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 7.297' DKK FS EJENDOMME ApS (Nu: Inter Bolig ApS) (2023) |
Største gæld: | 9.882' DKK FS EJENDOMME ApS (Nu: Inter Bolig ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos FL BILER A/S (2018-19) |
Længste aktivitet: | Direktør af FL BYG ApS (16 år 3 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2004 ved FL Byg - Frank Landmark som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Frank Landmark der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Frank i 8 år, før fratrædelsen den 29. februar 2012.
Virksomheden opererede indenfor branchen udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 29. februar 2012.
Direktørposter (2)
-
Inter Bolig ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.03.2009 -
Frank Landmark Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
FL BILER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.10.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (33)
-
FL BYG ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.05.2024
Registreringsdato: 28.05.2024 -
Danske Teglbjælker ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.12.2022
Registreringsdato: 20.12.2022 -
FL BILER A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.10.2022
Registreringsdato: 10.10.2022
Blå bog (fortsat)
Frank har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
18.02.2008 - 28.05.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør
02.02.2017 - 20.12.2022
Reel ejer
28.03.2017 - 09.07.2021
Bestyrelsesmedlem
28.03.2017 - 09.08.2021
Ejerandel: 40% -
Reel ejer og Direktør
10.03.2014 - 29.08.2022
Ejer
01.01.2019 - 01.09.2019
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter, Direktør og Ejer
02.02.2017 - 18.12.2019
Ejerandel: 100%
Frank Landmark ejer desuden også holdingselskabet Frank Landmark Holding ApS (ejer lige nu 100%). Gennem holdingselskabet Frank Landmark Holding ApS ejes der også andele i Inter Bolig ApS (33.34-49.99%) og Frank Landmark Holding ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Frank Landmark, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor FS EJENDOMME ApS (Nu: Inter Bolig ApS) fremviste et overskud på 3.917' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor FS EJENDOMME ApS (Nu: Inter Bolig ApS) fremviste et underskud på 4.944' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 558' DKK (FS EJENDOMME ApS (Nu: Inter Bolig ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.297' DKK (FS EJENDOMME ApS (Nu: Inter Bolig ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 161' DKK (FL BYG ApS).
En af de forbindelser som går igen i Frank' netværk er Freddy Landmark.